WELLNESS FOOD s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
WELLNESS FOOD s.r.o. (26777495) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese U Ryšánky 1707/4, 14700 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 23. 4. 2003 a je stále aktivní. WELLNESS FOOD s.r.o. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o WELLNESS FOOD s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro WELLNESS FOOD s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 23. 4. 2003 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 93073 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26777495 | |
Jméno: | WELLNESS FOOD s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 23.4.2003 |
Zapsána dne: | 23.4.2003 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 23.4.2003 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | U Ryšánky 1707/4, Praha 4 14700, Česká republika | 23.4.2003 |
---|
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 11.3.2015 |
výroba potravinářských výrobků | 23.4.2003 - 11.3.2015 |
výroba nápojů | 23.4.2003 - 11.3.2015 |
zprostředkování obchodu | 23.4.2003 - 11.3.2015 |
velkoobchod | 23.4.2003 - 11.3.2015 |
specializovaný maloobchod | 23.4.2003 - 11.3.2015 |
Jednatel | Ing. František Münster |
---|---|
Ve funkci | od 14.9.2016 |
Adresa | Národní 1987/22, 11000 Praha |
Jednatel | Ing. František Münster |
---|---|
Ve funkci | od 6.12.2017 |
Adresa | U Ryšánky 1707/4, 14700 Praha |
Jednatel | Ing. František Münster |
---|---|
Ve funkci | od 14.9.2016 do 6.12.2017 |
Adresa | Národní 1987/22, 11000 Praha |
Jednatel | Ing. František Münster |
---|---|
Ve funkci | od 23.4.2003 do 14.9.2016 |
Adresa | U Ryšánky 1707/4, 14700 Praha 4 |
Jednatel | Ing. Jaroslav Dostalík |
---|---|
Ve funkci | od 23.4.2003 do 6.10.2008 |
Adresa | Čechova 1604, Otrokovice |
IČO (identifikační číslo): | 26777495 |
---|---|
Jméno: | WELLNESS FOOD s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 23. 4. 2003 |
Celkový počet živností: | 6 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | U Ryšánky 1707/4, Praha 14700 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 23. 4. 2003 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 23. 4. 2003 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 23. 4. 2003 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 23. 4. 2003 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 23. 4. 2003 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 23. 4. 2003 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Ing. František Münster |
---|
IČO: | 26777495 |
---|---|
Firma: | WELLNESS FOOD s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 4 |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 23. 4. 2003 |
Sídlo: | U Ryšánky 1707/4, Praha 14700 |
---|
Výroba mlýnských a škrobárenských výrobků |
Výroba ostatních potravinářských výrobků |
Výroba nealkoholických nápojů; stáčení minerálních a ostatních vod do lahví |
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Zprostředkování nespecializovaného velkoobchodu a nespecializovaný velkoobchod v zastoupení |
Nespecializovaný velkoobchod |
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách |
Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách |