Weidmüller Lanškroun s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Weidmüller Lanškroun s.r.o. (60934174) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Dobrovského 1115, 56301 Lanškroun. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 24. 3. 1994 a je stále aktivní. Weidmüller Lanškroun s.r.o. má čtyři obory činností.
Jako zdroj dat o Weidmüller Lanškroun s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Weidmüller Lanškroun s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Hradci Králové | 24. 3. 1994 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 6056 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 60934174 | |
Jméno: | RAWELA s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 24.3.1994 |
Zapsána dne: | 24.3.1994 | |
Údaje o vzniku společnosti: Společnost s ručením omezeným byla založena společenskou smlouvou dne 12. 1. 1994 podle zák. č. 513/91 Sb. | 24.3.1994 |
Základní kapitál | 10 500 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 24.3.1994 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Dobrovského 1115, Lanškroun 56301, Česká republika | 14.12.2017 |
---|---|---|
Adresa: | 162, Žichlínek 56301, Česká republika | 4.10.2017 - 14.12.2017 |
Adresa: | , Lanškroun-Žichlínek 162 56301, Česká republika | 24.3.1994 - 4.10.2017 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 21.1.2016 |
Zámečnictví, nástrojářství | 21.1.2016 |
Obráběčství | 21.1.2016 |
Lisování kovů a plastických hmot. | 24.3.1994 - 21.1.2016 |
Výroba nástrojů | 24.3.1994 - 21.1.2016 |
jednatel | Volker Bibelhausen |
---|---|
Ve funkci | od 18.1.2019 |
Adresa | Auf Dem Brinke 18 , 32760 Detmold |
jednatel | Dr. Sebastian Melchior Durst |
---|---|
Ve funkci | od 14.10.2019 |
Adresa | Alter Postweg 16 , 32756 Detmold |
jednatel | Thomas Kipke |
---|---|
Ve funkci | od 22.4.2016 |
Adresa | Nittumer Weg 40 A , 51467 Bergisch Gladbach |
Jednatel | Elke Elfriede Eckstein |
---|---|
Ve funkci | od 21.1.2016 |
Adresa | Furtwänglerstr. 33 , 33604 Bielefeld |
jednatel | Thomas Kipke |
---|---|
Ve funkci | od 22.4.2016 |
Adresa | Nittumer Weg 40 A , 51467 Bergisch Gladbach |
jednatel | Toni Lippold |
---|---|
Ve funkci | od 13.4.2018 do 14.10.2019 |
Adresa | Schönauer Straße 55 , 99848 Wutha-Farnroda |
Jednatel | Elke Elfriede Eckstein |
---|---|
Ve funkci | od 21.1.2016 do 18.1.2019 |
Adresa | Furtwänglerstr. 33 , 33604 Bielefeld |
Jednatel | Ulrich Wilhelm Halbey |
---|---|
Ve funkci | od 21.1.2016 do 13.4.2018 |
Adresa | Am Gericht 37 , 59602 Rüthen |
Jednatel | Ulrich Wilhelm Halbey |
---|---|
Ve funkci | od 21.1.2016 do 13.4.2018 |
Adresa | Am Gericht 37 , 59602 Rüthen |
Jednatel | Lothar Pöhlker |
---|---|
Ve funkci | od 25.3.2002 do 21.1.2016 |
Adresa | Barntruper Strasse 224, 32758 Detmold |
Jednatel | Lothar Pöhlker |
---|---|
Ve funkci | od 25.3.2002 do 21.1.2016 |
Adresa | Barntruper Strasse 224, 32758 Detmold |
Jednatel | Lothar Pöhlker |
---|---|
Ve funkci | od 25.3.2002 do 21.1.2016 |
Adresa | Barntruper Strasse 224, 32758 Detmold |
Jednatel | Ing. Roman Kaška |
---|---|
Ve funkci | od 15.3.2000 do 14.8.2003 |
Adresa | Dobrovského 73, 56301 Lanškroun |
Jednatel | Ing. Roman Kaška |
---|---|
Ve funkci | od 15.3.2000 do 14.8.2003 |
Adresa | Dobrovského 73, 56301 Lanškroun |
Jednatel | Dr. Eberhard Niggemann |
---|---|
Ve funkci | od 10.2.2000 do 12.7.2002 |
Adresa | Slovenská 740, 56301 Lanškroun |
Jednatel | Dr. Eberhard Niggemann |
---|---|
Ve funkci | od 10.2.2000 do 12.7.2002 |
Adresa | Slovenská 740, 56301 Lanškroun |
jednatel | Dipl.Ing. Ralf Müterthies |
---|---|
Ve funkci | od 24.3.1994 do 12.7.2000 |
Adresa | Verlerstrasse 285 , Gütersloh - SRN |
jednatel | Václav Ravlyk |
---|---|
Ve funkci | od 24.3.1994 do 12.7.2000 |
Adresa | Slovenská 740, 56301 Lanškroun |
jednatel | Dipl.Ing. Ralf Müterthies |
---|---|
Ve funkci | od 24.3.1994 do 12.7.2000 |
Adresa | Verlerstrasse 285 , Gütersloh - SRN |
jednatel | Václav Ravlyk |
---|---|
Ve funkci | od 24.3.1994 do 12.7.2000 |
Adresa | Slovenská 740, 56301 Lanškroun |
IČO (identifikační číslo): | 60934174 |
---|---|
Jméno: | Weidmüller Lanškroun s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 24. 3. 1994 |
Celkový počet živností: | 4 |
Aktivních živností: | 3 |
Sídlo: | Dobrovského 1115, Lanškroun 56301 |
---|
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 11. 11. 2010 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 24. 3. 1994 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 24. 3. 1994 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 24. 3. 1994 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Elke Elfriede Eckstein |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Thomas Kipke |
Člen statutárního orgánu: | Toni Lippold |
IČO: | 60934174 |
---|---|
Firma: | Weidmüller Lanškroun s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Ústí nad Orlicí |
Základní územní jednotka: | Lanškroun |
Počet zaměstnanců: | 100 - 199 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou |
Datum vzniku: | 24. 3. 1994 |
Sídlo: | Dobrovského 1115, Lanškroun 56301 |
---|
Výroba pryžových a plastových výrobků |
Obrábění |
Výroba nožířských výrobků, nástrojů a železářských výrobků |
Výroba nástrojů a nářadí |