WATERMAN Praha a. s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
WATERMAN Praha a. s. (61672742) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Práčská 1881/14, 10600 Praha 10. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 20. 11. 1995 a je stále aktivní. WATERMAN Praha a. s. má čtyři obory činností.
Jako zdroj dat o WATERMAN Praha a. s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro WATERMAN Praha a. s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 20. 11. 1995 |
---|---|---|
Spisová značka: | B 3535 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 61672742 | |
Jméno: | WATERMAN Praha a. s. | |
Právní forma: | Akciová společnost | 20.11.1995 |
Zapsána dne: | 20.11.1995 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 4.11.2014 |
Základní kapitál | 11 500 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 9.1.1996 | |
Základní kapitál | 1 000 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 20.11.1995 - 9.1.1996 |
Druh | Hodnota | Počet akcií | Platnost údajů od - do |
---|---|---|---|
kmenové akcie na jméno | 100 000 Kč | 105 | 4.11.2014 |
kmenové akcie na jméno | 10 000 Kč | 100 | 4.11.2014 |
akcie na majitele | 100 000 Kč | 105 | 24.1.1996 - 4.11.2014 |
akcie na jméno | 100 000 Kč | 105 | 9.1.1996 - 24.1.1996 |
akcie na majitele | 10 000 Kč | 100 | 20.11.1995 - 4.11.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Práčská 1881/14, Praha 10600, Česká republika | 11.5.2020 |
---|---|---|
Adresa: | Strakonická , Praha 5 , Česká republika | 17.1.1997 - 11.5.2020 |
Adresa: | Banskobystrická 2080/11, Praha 16000, Česká republika | 9.1.1996 - 17.1.1997 |
Adresa: | Za Drupolem 468, Horoměřice 25262, Česká republika | 20.11.1995 - 9.1.1996 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 4.11.2014 |
ubytovací služby ( s výjimkou hostinských činností) | 17.1.1997 - 4.11.2014 |
hostinská činnost | 17.1.1997 |
Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb | 20.11.1995 - 4.11.2014 |
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 20.11.1995 - 4.11.2014 |
Realitní kancelář | 20.11.1995 - 4.11.2014 |
předseda představenstva | Pavel Zapletal |
---|---|
Ve funkci | od 16.4.2024 |
Adresa | Zámecké nám. 183/4, 57101 Moravská Třebová |
člen představenstva | Karel Zikán |
---|---|
Ve funkci | od 16.4.2024 |
Adresa | 22, 26717 Mořina |
člen představenstva | Jakub Zapletal |
---|---|
Ve funkci | od 16.4.2024 |
Adresa | Dr. Janského 979/5, 57101 Moravská Třebová |
člen představenstva | Irena Skorunková |
---|---|
Ve funkci | od 3.7.2013 do 16.4.2024 |
Adresa | Kropáčkova 560/8, 14900 Praha |
člen představenstva | Tomáš Heller |
---|---|
Ve funkci | od 6.6.2015 do 16.4.2024 |
Adresa | Šromova 863/18, 19800 Praha |
předseda představenstva | Martin Horváth |
---|---|
Ve funkci | od 11.3.2017 do 4.9.2023 |
Adresa | Rozmarýnová 2208, 25001 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav |
předseda představenstva | Martin Horváth |
---|---|
Ve funkci | od 23.11.2005 do 11.3.2017 |
Adresa | 139, 28916 Přerov nad Labem |
člen představenstva | Tomáš Heller |
---|---|
Ve funkci | od 7.9.2006 do 6.6.2015 |
Adresa | Hostivická 9/15, 15521 Praha 9 |
člen představenstva | Jiří Pelnář |
---|---|
Ve funkci | od 23.11.2005 do 3.7.2013 |
Adresa | Krouzova 3046/13, 14300 Praha |
člen představenstva | Martin Sládeček |
---|---|
Ve funkci | od 23.11.2005 do 7.9.2006 |
Adresa | Evropská 676/152, 16000 Praha |
člen představenstva | Anna Vojáčková |
---|---|
Ve funkci | od 18.4.2002 do 23.11.2005 |
Adresa | Za Drupolem 407, 25262 Horoměřice |
člen představenstva | Ludvík Vyskočil |
---|---|
Ve funkci | od 18.4.2002 do 23.11.2005 |
Adresa | Korunovační 906/11, 17000 Praha |
člen představenstva | Jana Kubalová |
---|---|
Ve funkci | od 17.1.1997 do 23.11.2005 |
Adresa | Řež , Husinec-Řež |
člen představenstva | Anna Vojáčková |
---|---|
Ve funkci | od 17.1.1997 do 18.4.2002 |
Adresa | Za Drupolem 468, 25262 Horoměřice |
člen představenstva | Ludvík Vyskočil |
---|---|
Ve funkci | od 17.1.1997 do 18.4.2002 |
Adresa | Lomecká 705, 19016 Praha |
Člen představenstva | Ing. Zdeněk Caska |
---|---|
Ve funkci | od 9.1.1996 do 17.1.1997 |
Adresa | Jiránkova 1138/2, 16300 Praha |
Člen představenstva | Ing. Alice Žítková |
---|---|
Ve funkci | od 9.1.1996 do 17.1.1997 |
Adresa | Banskobystrická 2080/11, 16000 Praha |
Člen představenstva | Antonín Tušla |
---|---|
Ve funkci | od 9.1.1996 do 17.1.1997 |
Adresa | Snovídky , Snovídky, okr. Brno |
Člen představenstva | Anna Vojáčková |
---|---|
Ve funkci | od 20.11.1995 do 9.1.1996 |
Adresa | Za Drupolem 468, 25262 Horoměřice |
Člen představenstva | Miroslav Nebeský |
---|---|
Ve funkci | od 20.11.1995 do 9.1.1996 |
Adresa | Počápská , Březnice |
Člen představenstva | Ludvík Vyskočil |
---|---|
Ve funkci | od 20.11.1995 do 9.1.1996 |
Adresa | Lomecká 705, 19016 Praha |
IČO (identifikační číslo): | 61672742 |
---|---|
Jméno: | WATERMAN Praha a. s. |
Právní forma podnikání: | Akciová společnost |
Vznik první živnosti: | 20. 11. 1995 |
Celkový počet živností: | 7 |
Aktivních živností: | 3 |
Sídlo: | Práčská 1881/14, Praha 10600 |
---|
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 4. 7. 2019 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 27. 3. 1996 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 20. 11. 1995 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 27. 3. 1996 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 20. 11. 1995 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 20. 11. 1995 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 20. 11. 1995 |
Zánik oprávnění | 15. 8. 2002 |
Člen statutárního orgánu: | Karel Zikán |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Jakub Zapletal |
Člen statutárního orgánu: | Pavel Zapletal |
IČO: | 61672742 |
---|---|
Firma: | WATERMAN Praha a. s. |
Právní forma: | Akciová společnost |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 10 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 20. 11. 1995 |
Sídlo: | Práčská 1881/14, Praha 10600 |
---|
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Ubytování |
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních |
Správa nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody |