Výtvarná skupina "^SPOLU"^ spolek má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Výtvarná skupina "^SPOLU"^ spolek (44553498) je Spolek. Sídlí na adrese Peškova 541, 40331 Ústí nad Labem. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 Výtvarná skupina "^SPOLU"^ spolek má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Výtvarná skupina "^SPOLU"^ spolek nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Výtvarná skupina "^SPOLU"^ spolek na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ústí nad Labem | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 1511 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 44553498 | |
Jméno: | Výtvarná skupina "SPOLU" spolek | |
Právní forma: | Spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Peškova 541, Ústí nad Labem 40331, Česká republika | 25.3.2021 |
---|---|---|
Adresa: | Hornická 2697/13, Ústí nad Labem 40011, Česká republika | 29.11.2018 - 25.3.2021 |
Adresa: | Jizerská 2911/20, Ústí nad Labem 40011, Česká republika | 1.1.2014 - 29.11.2018 |
předseda výboru | Ing. Jaroslav Huráb |
---|---|
Ve funkci | od 25.3.2021 |
Adresa | 14, 43111 Jirkov |
místopředseda výboru | Dagmar Opatová |
---|---|
Ve funkci | od 25.3.2021 |
Adresa | 29, 40002 Malečov |
hospodář | Zdeňka Tvrdíková |
---|---|
Ve funkci | od 25.3.2021 |
Adresa | Trnovanská 1276/15, 41501 Teplice |
člen výboru | Miroslav Břeský |
---|---|
Ve funkci | od 25.3.2021 |
Adresa | Na Stráni 1628, 25088 Čelákovice |
člen výboru | Václav Lácha |
---|---|
Ve funkci | od 25.3.2021 |
Adresa | Sokolská 1098, 41301 Roudnice nad Labem |
místoprezident | Zdeňka Tvrdíková |
---|---|
Ve funkci | od 15.11.2017 do 25.3.2021 |
Adresa | Trnovanská 1276/15, 41501 Teplice |
prezident | PaedDr Zdeněk Vaněk |
---|---|
Ve funkci | od 15.11.2017 do 25.3.2021 |
Adresa | Hornická 2697/13, 40011 Ústí nad Labem |
hospodář | Václav Lácha |
---|---|
Ve funkci | od 29.11.2018 do 25.3.2021 |
Adresa | Sokolská 1098, 41301 Roudnice nad Labem |
hospodářka | Helena Kitová |
---|---|
Ve funkci | od 15.11.2017 do 16.7.2018 |
Adresa | Jizerská 2911/20, 40011 Ústí nad Labem |
hospodářka | Helena Kitová |
---|---|
Ve funkci | od 15.11.2017 do 16.7.2018 |
Adresa | Jizerská 2911/20, 40011 Ústí nad Labem |
Člen | Václav Lácha |
---|---|
Ve funkci | od 10.2.2017 do 15.11.2017 |
Adresa | Sokolská 1098, 41301 Roudnice nad Labem |
Člen | Mgr. Zděnka Urbanová |
---|---|
Ve funkci | od 10.2.2017 do 15.11.2017 |
Adresa | Antonína Sochora 1311/21, 41501 Teplice |
Člen | Zdeňka Tvrdíková |
---|---|
Ve funkci | od 10.2.2017 do 15.11.2017 |
Adresa | Trnovanská 1276/15, 41501 Teplice |
Víceprezident | PaedDr. Zdeněk Vaněk |
---|---|
Ve funkci | od 10.2.2017 do 15.11.2017 |
Adresa | Hornická 2697/13, 40011 Ústí nad Labem |
Prezident, hospodář | Helena Kitová |
---|---|
Ve funkci | od 10.2.2017 do 15.11.2017 |
Adresa | Jizerská 2911/20, 40011 Ústí nad Labem |
Člen | Zdeňka Tvrdíková |
---|---|
Ve funkci | od 10.2.2017 do 15.11.2017 |
Adresa | Trnovanská 1276/15, 41501 Teplice |
Člen | Mgr. Zděnka Urbanová |
---|---|
Ve funkci | od 10.2.2017 do 15.11.2017 |
Adresa | Antonína Sochora 1311/21, 41501 Teplice |
Člen | Václav Lácha |
---|---|
Ve funkci | od 10.2.2017 do 15.11.2017 |
Adresa | Sokolská 1098, 41301 Roudnice nad Labem |
Víceprezident | PaedDr. Zdeněk Vaněk |
---|---|
Ve funkci | od 10.2.2017 do 15.11.2017 |
Adresa | Hornická 2697/13, 40011 Ústí nad Labem |
Prezident, hospodář | Helena Kitová |
---|---|
Ve funkci | od 10.2.2017 do 15.11.2017 |
Adresa | Jizerská 2911/20, 40011 Ústí nad Labem |
IČO: | 44553498 |
---|---|
Firma: | Výtvarná skupina "^SPOLU"^ spolek |
Právní forma: | Spolek |
Okres: | Ústí nad Labem |
Základní územní jednotka: | Ústí nad Labem-Neštěmice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 28. 7. 1993 |
Sídlo: | Peškova 541, Ústí nad Labem 40331 |
---|
Činnosti ostatních organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů j. n. |