Výstavbové bytové družstvo Mělník má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Výstavbové bytové družstvo Mělník (00053961) je Družstvo. Sídlí na adrese Nad Vodojemem 3329, 27601 Mělník. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 2. 4. 1965 Výstavbové bytové družstvo Mělník má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Výstavbové bytové družstvo Mělník nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Výstavbové bytové družstvo Mělník na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 2. 4. 1965 |
---|---|---|
Spisová značka: | DrXCVIII 361 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 00053961 | |
Jméno: | Okresní bytové družstvo v Mělníku | |
Právní forma: | Družstvo | 2.4.1965 |
Zapsána dne: | 2.4.1965 | |
Členská schůze Výstavbového bytového družstva Mělník dne 7.10.2008 přijala usnesení, kterým schválila změnu stanov družstva, týkající se článku 25, odst. 3 stanov. | 10.2.2009 | |
Představenstvo se skládá z 5 členů. | 11.7.1991 - 12.4.2002 | |
Základní čl. podíl činí: - u občanů 600,-Kčs - u org. řízených FMZV a MLVHDP 10.000,-Kčs - u ostatních socialist. org. 20.000,-Kčs | 22.5.1989 - 22.5.1989 | |
Zastupování a podpisování: Zastupovati a podpisovati za družstvo je oprávněn předseda nebo místopředseda a jeden další člen představenstva a podpisují tím způsobem, že k názvu družstva připojí své podpisy. | 2.4.1965 - 2.4.1965 | |
Ustavení družstva bylo schváleno rozhodnutín ÚRD ze dne 12.3.1965 | 2.4.1965 | |
Ručení: Členové ručí částkou rovnající se nejvýše dvojnásjobku čl. podílu | 2.4.1965 - 12.4.2002 |
Základní kapitál | 50.000,- Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 12.4.2002 | |
Základní kapitál | neuveden | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 2.4.1965 - 12.4.2002 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Nad Vodojemem 3329, Mělník 27601, Česká republika | 30.6.2006 |
---|---|---|
Adresa: | Na Oboře 876/3, Mělník 27601, Česká republika | 12.4.2002 - 30.6.2006 |
Adresa: | , Mělník , Česká republika | 2.4.1965 - 12.4.2002 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor, včetně poskytování základních služeb s tím spojených | 12.4.2002 |
b) provádění mechanizačně dopravních služeb | 22.5.1989 - 12.4.2002 |
c) provádění veškerých stavebně-montážncích prací, údržby a drobných oprav | 22.5.1989 - 12.4.2002 |
d) projekční činnost, rozpočty, reprografie | 22.5.1989 - 12.4.2002 |
e) obstaravatelskou a zprostředkovatelskou činnost při pro- deji, koupi a výměně nemovitostí | 22.5.1989 - 12.4.2002 |
a) zajišťování přípravy investorsko-inženýrské činnosti a realizace družstevní bytové výstavby, rodinných domků, ne- bytových objektů včetně obč. a tech. vybavenosti | 22.5.1989 - 12.4.2002 |
. | 2.4.1965 |
Předseda představenstva | Ing. Jitka Tichá |
---|---|
Ve funkci | od 22.9.2023 |
Adresa | Na Výsluní 1308, 27711 Neratovice |
místopředseda představenstva | Ivana Vášová |
---|---|
Ve funkci | od 22.9.2023 |
Adresa | Nad Vodojemem 3329, 27601 Mělník |
člen představenstva | Andrea Mejsnarová |
---|---|
Ve funkci | od 29.5.2024 |
Adresa | Litoměřická 282, 27721 Liběchov |
člen představenstva | Andrea Mejsnarová |
---|---|
Ve funkci | od 22.9.2023 do 29.5.2024 |
Adresa | Litoměřická 501, 41108 Štětí |
člen představenstva | Andrea Mejsnarová |
---|---|
Ve funkci | od 6.7.2023 do 22.9.2023 |
Adresa | Litoměřická 501, 41108 Štětí |
Místopředseda představenstva | Ivana Vášová |
---|---|
Ve funkci | od 27.9.2018 do 22.9.2023 |
Adresa | Nad Vodojemem 3329, 27601 Mělník |
Předseda představenstva | Ing. Jitka Tichá |
---|---|
Ve funkci | od 27.9.2018 do 22.9.2023 |
Adresa | Na Výsluní 1308, 27711 Neratovice |
člen představenstva | Andrea Haselbachová |
---|---|
Ve funkci | od 30.4.2021 do 6.7.2023 |
Adresa | Litoměřická 501, 41108 Štětí |
člen představenstva | Andrea Haselbachová |
---|---|
Ve funkci | od 27.9.2018 do 30.4.2021 |
Adresa | Litoměřická 282, 27721 Liběchov |
člen | Renata Ernstová |
---|---|
Ve funkci | od 9.8.2017 do 27.9.2018 |
Adresa | Nad Vodojemem 3329, 27601 Mělník |
předseda | Jitka Tichá |
---|---|
Ve funkci | od 2.8.2013 do 27.9.2018 |
Adresa | Na Výsluní 1308, 27711 Neratovice |
místopředseda | Ivana Vášová |
---|---|
Ve funkci | od 2.8.2013 do 27.9.2018 |
Adresa | Nad Vodojemem 3329, 27601 Mělník |
člen | Renata Ernstová |
---|---|
Ve funkci | od 1.9.2016 do 9.8.2017 |
Adresa | Dukelská 2508/10, 27601 Mělník |
člen | Venuše Burčová |
---|---|
Ve funkci | od 2.8.2013 do 1.9.2016 |
Adresa | Litoměřická 282, 27721 Liběchov |
místopředseda | Ivana Vášová |
---|---|
Ve funkci | od 31.7.2013 do 2.8.2013 |
Adresa | Nad Vodojemem 3329, 27601 Mělník |
člen | Venuše Burčová |
---|---|
Ve funkci | od 31.7.2013 do 2.8.2013 |
Adresa | Litoměřická 282, 27721 Liběchov |
předseda | Jitka Tichá |
---|---|
Ve funkci | od 31.7.2013 do 2.8.2013 |
Adresa | Na Výsluní 1308, 27711 Neratovice |
předseda | Ing. Jitka Tichá |
---|---|
Ve funkci | od 10.2.2009 do 31.7.2013 |
Adresa | Na Výsluní 1308, 27711 Neratovice |
místopředseda | Ivana Vášová |
---|---|
Ve funkci | od 10.2.2009 do 31.7.2013 |
Adresa | Nad Vodojemem 3329, 27601 Mělník |
člen | Venuše Burčová |
---|---|
Ve funkci | od 10.2.2009 do 31.7.2013 |
Adresa | Litoměřická 282, 27721 Liběchov |
místopředseda | Ing. Jitka Tichá |
---|---|
Ve funkci | od 30.6.2006 do 10.2.2009 |
Adresa | Na Výsluní 1308, 27711 Neratovice |
člen | Tomáš Šturm |
---|---|
Ve funkci | od 30.6.2006 do 10.2.2009 |
Adresa | Zahradní 227, 27733 Řepín |
předseda | Pavel Tomášek |
---|---|
Ve funkci | od 30.6.2006 do 10.2.2009 |
Adresa | Nad Vodojemem 3329, 27601 Mělník |
člen | Václav Hofman |
---|---|
Ve funkci | od 30.6.2006 do 10.2.2009 |
Adresa | Litoměřická 282, 27721 Liběchov |
místopředseda | Ing. Hana Brožová |
---|---|
Ve funkci | od 1.9.2005 do 30.6.2006 |
Adresa | Vehlovská 3146/22, 27601 Mělník |
člen | Petr Maglen |
---|---|
Ve funkci | od 12.4.2002 do 30.6.2006 |
Adresa | Štěp. Bendy 583, 27746 Veltrusy |
předseda | Bohuslav Filip |
---|---|
Ve funkci | od 12.4.2002 do 30.6.2006 |
Adresa | Okrouhlík 791, 27601 Mělník |
člen | Dana Víznerová |
---|---|
Ve funkci | od 12.4.2002 do 30.6.2006 |
Adresa | 37, 27734 Střemy |
člen | Ing. Jitka Tichá |
---|---|
Ve funkci | od 1.9.2005 do 30.6.2006 |
Adresa | Na výsluní , Neratovice |
. | . |
---|---|
Ve funkci | od 2.4.1965 do 1.9.2005 |
Adresa | , . |
člen | Ing. Jitka Palová |
---|---|
Ve funkci | od 12.4.2002 do 1.9.2005 |
Adresa | Zahradní 226, 27733 Řepín |
místopředseda | Ing. Hana Bolardová |
---|---|
Ve funkci | od 12.4.2002 do 1.9.2005 |
Adresa | 32, 27734 Střemy |
Člen statutárního orgánu | Bohuslav Filip |
---|---|
Ve funkci | od 11.7.1991 do 12.4.2002 |
Adresa | Okrouhlík 791, 27601 Mělník |
Člen statutárního orgánu | Josef Studecký |
---|---|
Ve funkci | od 11.7.1991 do 12.4.2002 |
Adresa | Husova 44/12, 27601 Mělník |
Člen statutárního orgánu | Václav Virt |
---|---|
Ve funkci | od 11.7.1991 do 12.4.2002 |
Adresa | Zádušní 2927, 27601 Mělník |
Člen statutárního orgánu | Olga Hořejší |
---|---|
Ve funkci | od 11.7.1991 do 12.4.2002 |
Adresa | Mladoboleslavská 2267/108, 27601 Mělník |
předseda | Ing. Ludmila Hottová |
---|---|
Ve funkci | od 11.7.1991 do 24.8.2000 |
Adresa | Nůšařská 773/6, 27601 Mělník |
Člen statutárního orgánu | Ing. Ludmila Hottová |
---|---|
Ve funkci | od 4.5.1990 do 11.7.1991 |
Adresa | Nůšařská 773/6, 27601 Mělník |
IČO: | 00053961 |
---|---|
Firma: | Výstavbové bytové družstvo Mělník |
Právní forma: | Družstvo |
Okres: | Mělník |
Základní územní jednotka: | Mělník |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 1. 6. 1974 |
Sídlo: | Nad Vodojemem 3329, Mělník 27601 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |