VYSONIK s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
VYSONIK s.r.o. (29054524) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Cukrovarská 941/21a, 19600 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 17. 3. 2010 VYSONIK s.r.o. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o VYSONIK s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro VYSONIK s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 17. 3. 2010 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 163253 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 29054524 | |
Jméno: | VYSONIK s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 17.3.2010 |
Zapsána dne: | 17.3.2010 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 17.3.2010 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Cukrovarská 941/21a, Praha 9 19600, Česká republika | 17.3.2010 |
---|
Platnost údajů od - do | |
---|---|
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor | 17.3.2010 |
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 17.3.2010 - 7.9.2015 |
jednatel | Nikolay Vysotskov |
---|---|
Ve funkci | od 17.3.2010 |
Adresa | , Kosivská Poljana, Rachivský okres, Zakarpatská oblast |
jednatel | Pavlo Mykulyak |
---|---|
Ve funkci | od 17.3.2010 |
Adresa | , Kosivská Poljana, Rachivský okres, Zakarpatská oblast |
jednatel | Maryna Khudynets |
---|---|
Ve funkci | od 17.3.2010 |
Adresa | , Koločava, Mižhirsky okres, Zakarpatská oblast |
jednatel | Vira Korostynska |
---|---|
Ve funkci | od 17.3.2010 |
Adresa | , m.Vil´nohirsk, Dnipropetrovská oblast, Lenina 75A |
jednatel | Volodymyra Hnydyuk |
---|---|
Ve funkci | od 17.3.2010 |
Adresa | , Slobidka, Stryjský okres, Lvivská oblast |
jednatel | Vitaliya Pavlyukovych |
---|---|
Ve funkci | od 17.3.2010 |
Adresa | , m.Kolomyja, Ivano-Frankivská oblast, Nezaležnosti 11 |
jednatel | Gennadii Turmasov |
---|---|
Ve funkci | od 17.3.2010 |
Adresa | , m.Zaporižžja, Zaporizká, Čarivnaja 127/144 |
jednatel | Yuliya Perepelytsya |
---|---|
Ve funkci | od 17.3.2010 |
Adresa | , m.Lviv, Lvivská oblast, B.Chmelnyckoho 74/46 |
jednatel | Mykhaylo Shtefiy |
---|---|
Ve funkci | od 17.3.2010 |
Adresa | , Nyžně Selyšče, Zakarpatská oblast, Myru 59 |
jednatel | Ihor Statsenko |
---|---|
Ve funkci | od 17.3.2010 |
Adresa | , m.Spirne, Sumská oblast, Lenina 30 |
jednatel | Vasyl Stoyka |
---|---|
Ve funkci | od 17.3.2010 |
Adresa | , Čumalevo, Tjačivský okres, Zakarpatská oblast |
jednatel | Yuriy Lybavka |
---|---|
Ve funkci | od 17.3.2010 |
Adresa | , Bila Cerkva, Rachivský okres, Zakarpatská oblast |
jednatel | Lyubov Kryechun |
---|---|
Ve funkci | od 17.3.2010 |
Adresa | , m.Perečyn, Zakarpatská oblast, Červonoarmijská 33 |
jednatel | Anna Azartseva |
---|---|
Ve funkci | od 17.3.2010 |
Adresa | , m.Stryj, Lvivská oblast, Gabrusevyča 47 |
jednatel | Ivan Subota |
---|---|
Ve funkci | od 17.3.2010 |
Adresa | , Vilchivci, Tjačivský okres, Zakarpatská oblast |
jednatel | Andriy Habor |
---|---|
Ve funkci | od 17.3.2010 |
Adresa | , Vilchivci, Tjačivský okres, Zakarpatská oblast |
jednatel | Myroslava Konkulovska |
---|---|
Ve funkci | od 17.3.2010 |
Adresa | , Krukenyči, Mostyský okres, Lvivská oblast |
jednatel | Petru Bria |
---|---|
Ve funkci | od 17.3.2010 |
Adresa | , Kolibaš, okres Vulcanesti |
jednatel | Stefan Bria |
---|---|
Ve funkci | od 17.3.2010 |
Adresa | , Kolibaš, okres Vulcanesti |
jednatel | Ion Ghibus |
---|---|
Ve funkci | od 17.3.2010 |
Adresa | , Kolibaš, okres Vulcanesti |
jednatel | Constantin Iaconi |
---|---|
Ve funkci | od 17.3.2010 |
Adresa | , Kolibaš, okres Vulcanesti |
IČO (identifikační číslo): | 29054524 |
---|---|
Jméno: | VYSONIK s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 17. 3. 2010 |
Sídlo: | Cukrovarská 941/21, Praha 19600 |
---|
Člen statutárního orgánu: | Pavlo Mykulyak |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Mykhaylo Shtefiy |
Člen statutárního orgánu: | Anna Azartseva |
Člen statutárního orgánu: | Maryna Khudynets |
Člen statutárního orgánu: | Vitaliya Pavlyukovych |
Člen statutárního orgánu: | Vira Kolostynska |
Člen statutárního orgánu: | Lyubov Kryechun |
Člen statutárního orgánu: | Vasyl Stoyka |
Člen statutárního orgánu: | Ion Ghibus |
Člen statutárního orgánu: | Andriy Habor |
Člen statutárního orgánu: | Myroslava Konkulovska |
Člen statutárního orgánu: | Volodymyra Hnydyuk |
Člen statutárního orgánu: | Yuliya Perepelytsya |
Člen statutárního orgánu: | Ihor Statsenko |
Člen statutárního orgánu: | Petru Bria |
Člen statutárního orgánu: | Constantin Iaconi |
Člen statutárního orgánu: | Stefan Bria |
Člen statutárního orgánu: | Yuriy Lybavka |
Člen statutárního orgánu: | Nikolay Vysotskov |
IČO: | 29054524 |
---|---|
Firma: | VYSONIK s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha-Čakovice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou |
Datum vzniku: | 17. 3. 2010 |
Sídlo: | Cukrovarská 941/21, Praha 19600 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |