Vysoká škola NEWTON, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Vysoká škola NEWTON, a.s. (27081869) je Akciová společnost. Sídlí na adrese 5. května 1640/65, 14000 Praha 4. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 20. 8. 2003 a je stále aktivní. Vysoká škola NEWTON, a.s. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o Vysoká škola NEWTON, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Vysoká škola NEWTON, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 20. 8. 2003 |
---|---|---|
Spisová značka: | B 8568 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 27081869 | |
Jméno: | NEWTON College, a.s. | |
Právní forma: | Akciová společnost | 20.8.2003 |
Zapsána dne: | 20.8.2003 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 5.11.2014 | |
Dne 8.11.2004 rozhodla mimořádná valná hromada o zvýšení základního kapitálu společnosti ze stávající výše 20.000.000,- Kč (slovy dvacet milionů korun českých) o 30.000.000,- Kč (slovy třicet milionů korun českých) na částku 50.000.000,- Kč (slovy padesát milionů korun českých). Základní kapitál se zvyšuje upsáním 30ti kusů nových kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé akcie ve výši 1.000.000,- Kč (slovy jeden milion korun českých). Jelikož akcionáři NEWTON Consulting, a.s. a NEWTON Holding, a.s. učinili na valné hromadě prohlášení, jímž se vzdali práva upsat část nových akcií společnosti NEWTON College, a.s. upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jejich podílu na základním kapitálu společnosti, rozhodla valná hromada o tom, že všech 30 kusů nových kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) bude nabídnuto k upsání akcionáři NEWTON Holding, a.s. za emisní kurs každé akcie ve výši 1.000.000,- Kč (slovy jeden milion korun českých). Dále rozhodla o místě a lhůtě pro upisování akcií bez využití přednostního práva tak, že akcionář NEWTON Holding, a.s. je oprávněn upsat tyto akcie v sídle společnosti NEWTON College, a.s. ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se společností NEWTON College, a.s. ve lhůtě 20 dnů ode dne pravomocného zapsání usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, přičemž oznámení o počátku běhu této lhůty bude akcionáře NEWTON Holding, a.s. předáno osobně spolu s návrhem Smlouvy o upsání akcií v den, kdy usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu bude pravomocně zapsáno do obchodního rejstříku. Akcionář NEWTON Holding, a.s. je povinen splatit část emisního kursu všech jím upisovaných akcií ve výši 30 % bezhotovostním převodem na zvláštní účet společnosti NEWTON College, a.s., č. 25005-140071003/0400, vedený u Živnostenské banky, a.s., Praha 1, ve lhůtě 40 dnů ode dne uzavření Smlouvy o upsání akcií. Akcionář NEWTON Holding, a.s. je povinen splatit zbývající část emisního kursu všech jím upisovaných akcií bezhotovostním převodem na zvláštní účet společnosti NEWTON College, a.s., č. 25005-140071003/0400, vedený u Živnostenské banky, a.s., Praha 1, ve lhůtě jednoho roku ode dne pravomocného zapsání zvýšeného základního kapitálu do obchodního rejstříku. | 7.4.2005 |
Základní kapitál | 2 000 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | 100 % | |
Platnost od - do | 14.8.2020 | |
Základní kapitál | 50 000 000 Kč | |
Splaceno | 100 % | |
Platnost od - do | 13.9.2006 - 14.8.2020 | |
Základní kapitál | 50 000 000 Kč | |
Splaceno | 58 % | |
Platnost od - do | 14.9.2005 - 13.9.2006 | |
Základní kapitál | 20 000 000 Kč | |
Splaceno | 30 % | |
Platnost od - do | 20.8.2003 - 14.9.2005 |
Druh | Hodnota | Počet akcií | Platnost údajů od - do |
---|---|---|---|
kmenové akcie na jméno | 40 000 Kč | 50 | 14.8.2020 |
kmenové akcie na jméno | 1 000 000 Kč | 50 | 19.1.2017 - 14.8.2020 |
kmenové akcie na jméno | 1 000 000 Kč | 50 | 14.9.2005 - 19.1.2017 |
kmenové akcie na jméno | 1 000 000 Kč | 20 | 20.8.2003 - 14.9.2005 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 5. května 1640/65, Praha 14000, Česká republika | 28.5.2021 |
---|---|---|
Adresa: | Politických vězňů 912/10, Praha 11000, Česká republika | 20.8.2003 - 28.5.2021 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, a to ve všech oborech činností náležejících do živnosti volné, s výjimkou oboru "výroba, obchod a služby jinde nezařazené" | 18.8.2023 |
Provozování soukromé vysoké školy podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů | 18.8.2023 |
Realizace vědecké, vývojové, výzkumné a další tvůrčí činnosti | 18.8.2023 |
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 19.1.2017 - 18.8.2023 |
pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti | 20.8.2003 - 19.1.2017 |
činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců | 20.8.2003 - 19.1.2017 |
vydavatelské a nakladatelské činnosti | 20.8.2003 - 19.1.2017 |
poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software | 20.8.2003 - 19.1.2017 |
výuka jazyků | 20.8.2003 - 19.1.2017 |
Předseda představenstva | Anna Plechatá Krausová |
---|---|
Ve funkci | od 7.10.2022 |
Adresa | Na Fialce 2436/10, 25101 Říčany |
Předseda představenstva | Anna Plechatá Krausová |
---|---|
Ve funkci | od 19.4.2022 do 7.10.2022 |
Adresa | Světova 447/5, 18000 Praha |
Předseda představenstva | MUDr. Jan Mojžíš |
---|---|
Ve funkci | od 13.5.2021 do 19.4.2022 |
Adresa | Vodnická 300/2, 14900 Praha |
Předseda představenstva | MUDr. Jan Mojžíš |
---|---|
Ve funkci | od 11.12.2018 do 13.5.2021 |
Adresa | Vodnická 300/2, 14900 Praha |
Místopředseda představenstva | MUDr. Jan Mojžíš |
---|---|
Ve funkci | od 10.6.2017 do 11.12.2018 |
Adresa | Vodnická 300/2, 14900 Praha |
Předseda představenstva | Ing. Miroslav Šafařík |
---|---|
Ve funkci | od 29.4.2016 do 11.12.2018 |
Adresa | Truhlářská 471, 39501 Pacov |
Místopředseda představenstva | MUDr. Jan Mojžíš |
---|---|
Ve funkci | od 29.4.2016 do 10.6.2017 |
Adresa | Vodnická 300/2, 14900 Praha |
místopředseda představenstva | Ing. Milan Lindner Ph.D. |
---|---|
Ve funkci | od 7.11.2013 do 29.4.2016 |
Adresa | Jitrocelová 775/16, 31200 Plzeň |
člen představenstva | Ing. David Průdek |
---|---|
Ve funkci | od 10.5.2012 do 29.4.2016 |
Adresa | Nad Opatovem 2029/7, 14900 Praha |
předseda představenstva | MUDr. Jan Mojžíš |
---|---|
Ve funkci | od 13.9.2013 do 29.4.2016 |
Adresa | Vodnická 300/2, 14900 Praha |
předseda představenstva | MUDr. Jan Mojžíš |
---|---|
Ve funkci | od 29.4.2016 do 29.4.2016 |
Adresa | Vodnická 300/2, 14900 Praha |
člen představenstva | Ing. David Průdek |
---|---|
Ve funkci | od 29.4.2016 do 29.4.2016 |
Adresa | Nad Opatovem 2029/7, 14900 Praha |
místopředseda představenstva | Ing. Milan Lindner Ph.D. |
---|---|
Ve funkci | od 29.4.2016 do 29.4.2016 |
Adresa | Jitrocelová 775/16, 31200 Plzeň |
místopředseda představenstva | Ing. Milan Lindner Ph.D. |
---|---|
Ve funkci | od 10.5.2012 do 7.11.2013 |
Adresa | Železničářská 1005/54, 31200 Plzeň |
předseda představenstva | MUDr. Jan Mojžíš |
---|---|
Ve funkci | od 10.5.2012 do 13.9.2013 |
Adresa | Vodnická 300/2, 14900 Praha |
člen | MUDr. Jan Mojžíš |
---|---|
Ve funkci | od 31.3.2005 do 10.5.2012 |
Adresa | Vodnická 300/2, 14900 Praha |
předseda | Mgr. Petr Kraus |
---|---|
Ve funkci | od 16.10.2004 do 10.5.2012 |
Adresa | Politických vězňů 912/10, 11000 Praha |
místopředseda | Ing. Lubomír Galatík |
---|---|
Ve funkci | od 16.10.2004 do 10.5.2012 |
Adresa | Pod Mikulkou 1938/6, 32300 Plzeň |
místopředseda | Ing. Radek Kliment |
---|---|
Ve funkci | od 31.3.2005 do 11.7.2008 |
Adresa | Nuselská 497/67, 14000 Praha |
člen | Ing. Radek Kliment |
---|---|
Ve funkci | od 16.10.2004 do 31.3.2005 |
Adresa | Nuselská 497/67, 14000 Praha |
člen | Ing. Silvia Višňovská |
---|---|
Ve funkci | od 16.10.2004 do 31.3.2005 |
Adresa | Nuselská 497/67, 14000 Praha |
místopředseda | Doc. Ing. Jan Lojda, CSc. |
---|---|
Ve funkci | od 20.8.2003 do 31.3.2005 |
Adresa | Ulrychova 916/51, 62400 Brno |
člen | Ing. Vladimír Tomšík |
---|---|
Ve funkci | od 20.8.2003 do 31.3.2005 |
Adresa | Generála Janouška 901/13, 19800 Praha |
člen | Mgr. Petr Kraus |
---|---|
Ve funkci | od 23.3.2004 do 16.10.2004 |
Adresa | Politických vězňů 912/10, 11000 Praha |
předseda | Radek Kliment |
---|---|
Ve funkci | od 20.8.2003 do 16.10.2004 |
Adresa | Nuselská 497/67, 14000 Praha |
IČO (identifikační číslo): | 27081869 |
---|---|
Jméno: | Vysoká škola NEWTON, a.s. |
Právní forma podnikání: | Akciová společnost |
Vznik první živnosti: | 20. 8. 2003 |
Celkový počet živností: | 8 |
Aktivních živností: | 1 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 20. 8. 2003 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 20. 8. 2003 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 20. 8. 2003 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 20. 8. 2003 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 20. 8. 2003 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 20. 8. 2003 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 27. 2. 2006 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 27. 3. 2006 |
Zánik oprávnění | 11. 9. 2006 |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Miroslav Šafařík |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | MUDr. Jan Mojžíš |
IČO: | 27081869 |
---|---|
Firma: | Vysoká škola NEWTON, a.s. |
Právní forma: | Akciová společnost |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 4 |
Počet zaměstnanců: | 100 - 199 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 20. 8. 2003 |
Sídlo: | 5. května 1640/65, Praha 14000 |
---|
Vydávání knih, periodických publikací a ostatní vydavatelské činnosti |
Činnosti v oblasti informačních technologií |
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |
Ostatní poradenství v oblasti podnikání a řízení |
Ostatní výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd |
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost |
Terciární vzdělávání |
Ostatní vzdělávání j. n. |