Vyškovská pekárna s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Vyškovská pekárna s.r.o. (17554527) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Brněnská 484/31a, 68201 Vyškov. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 20. 9. 2022 a je stále aktivní. Vyškovská pekárna s.r.o. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o Vyškovská pekárna s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Vyškovská pekárna s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 20. 9. 2022 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 130513 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 17554527 | |
Jméno: | Vyškovská pekárna s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 20.9.2022 |
Zapsána dne: | 20.9.2022 |
Základní kapitál | 20 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 20.9.2022 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Brněnská 484/31a, Vyškov 68201, Česká republika | 20.9.2022 |
---|
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence | 10.1.2023 |
Mlynářství | 20.9.2022 |
Pekařství, cukrářství | 20.9.2022 |
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona s následujícími obory činnosti: - nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí, - zprostředkování obchodu a služeb, - velkoobchod a maloobchod, - pronájem a půjčování věcí movitých, - výroba, obchod a služby jinde nezařazené, | 20.9.2022 |
Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor | 20.9.2022 |
Jednatel | ing. Jiří Rašner |
---|---|
Ve funkci | od 14.6.2024 |
Adresa | náměstí Svobody 729/42, 68201 Vyškov |
Jednatel | Jaromír Vysloužil |
---|---|
Ve funkci | od 31.1.2024 do 14.6.2024 |
Adresa | Čiklova 279/15, 14000 Praha |
Jednatel | ing. Jiří Rašner |
---|---|
Ve funkci | od 23.10.2023 do 31.1.2024 |
Adresa | náměstí Svobody 729/42, 68201 Vyškov |
Jednatel | Jaromír Vysloužil |
---|---|
Ve funkci | od 20.9.2022 do 23.10.2023 |
Adresa | Čiklova 279/15, 14000 Praha |
IČO (identifikační číslo): | 17554527 |
---|---|
Jméno: | Vyškovská pekárna s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 20. 9. 2022 |
Celkový počet živností: | 4 |
Aktivních živností: | 4 |
Sídlo: | Brněnská 484/31a, Vyškov 68201 |
---|
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 9. 1. 2023 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 20. 9. 2022 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 20. 9. 2022 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 20. 9. 2022 |
Člen statutárního orgánu: | ing. Jiří Rašner |
---|
IČO: | 17554527 |
---|---|
Firma: | Vyškovská pekárna s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Vyškov |
Základní územní jednotka: | Vyškov |
Počet zaměstnanců: | 25 - 49 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 20. 9. 2022 |
Sídlo: | Brněnská 484/31, Vyškov 68201 |
---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona |
Výroba potravinářských výrobků |
Výroba pekařských, cukrářských a jiných moučných výrobků |
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství |
Pronájem a leasing ostatních výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost |
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel |