Výrobně obchodní družstvo Lidmovice má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Výrobně obchodní družstvo Lidmovice (48201383) je Družstvo. Sídlí na adrese 33, 38901 Skočice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 1993 a je stále aktivní. Výrobně obchodní družstvo Lidmovice má více oborů činností.
Jako zdroj dat o Výrobně obchodní družstvo Lidmovice nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Výrobně obchodní družstvo Lidmovice na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Českých Budějovicích | 1. 1. 1993 |
---|---|---|
Spisová značka: | Dr 81 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 48201383 | |
Jméno: | Výrobně obchodní družstvo Lidmovice | |
Právní forma: | Družstvo | 1.1.1993 |
Zapsána dne: | 1.1.1993 | |
Družstvo se podřídilo zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 14.7.2014 | |
Počet členů statutárního orgánu: 7 | 14.7.2014 - 6.12.2016 | |
Počet členů kontrolní komise: 3 | 14.7.2014 - 6.12.2016 | |
Družstvo bylo založeno na ustavující schůzi družstva konané dne 20.11.1992, na které bylo rozhodnuto o výši zapisovaného základního jmění a členských vkladů, byly schváleny stanovy a zvolen statutární orgán. | 1.1.1993 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 33, Skočice 38901, Česká republika | 6.12.2016 |
---|---|---|
Adresa: | 33, Lidmovice 38901, Česká republika | 14.9.2001 - 6.12.2016 |
Adresa: | , Lidmovice Vodňany 38901, Česká republika | 26.11.1997 - 14.9.2001 |
Adresa: | , Lidmovice 33, 389 01 Vodňany, okres Strakonice , Česká republika | 14.9.2001 - 14.9.2001 |
Adresa: | , Lidmovice Skočice 38775, Česká republika | 1.1.1993 - 26.11.1997 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
silniční motorová doprava nákladní ve znění přílohy ke koncesní listině č.j. ŽÚ 1/3/638/01/T vydané dne 27.2.2001 Okresním živnostenským úřadem ve Strakonicích | 29.5.2012 |
silniční motorová doprava nákladní ve znění přílohy ke koncesní listině č.j. ŽÚ 1/3/1414/96 vydané dne 30.9.1996 Okresním živnostenským úřadem ve Strakonicích | 26.11.1997 - 29.5.2012 |
zemědělství a lesnictví, včetně prodeje nezpracovaných země- dělských a lesních výrobků za účelem zpracování nebo dalšího prodeje | 1.1.1993 |
obchodní činnost | 1.1.1993 |
zprostředkovatelská činnost | 1.1.1993 |
výroba a opravy zemědělských strojů | 1.1.1993 |
poradenská činnost mimo organizaci, daně a účetnictví | 1.1.1993 |
činnost organizačních a ekonomických poradců | 1.1.1993 |
opravy motorových vozidel | 1.1.1993 |
silniční motorová doprava ve znění přílohy ke koncesní listině č.j. ŽÚ 173/2687/92 vydané dne 18.12.1992 okr. živnostenským úřadem ve Strakonicích | 1.1.1993 - 26.11.1997 |
člen představenstva | Petr Brůžek |
---|---|
Ve funkci | od 8.6.2022 |
Adresa | 33, 38901 Drahonice |
člen představenstva | Milan Fousek |
---|---|
Ve funkci | od 8.6.2022 |
Adresa | 47, 38775 Skočice |
místopředseda představenstva | Ing. Stanislav Petrášek |
---|---|
Ve funkci | od 8.6.2022 |
Adresa | 33, 38775 Skočice |
člen představenstva | Věra Havlanová |
---|---|
Ve funkci | od 8.6.2022 |
Adresa | 40, 38601 Skály |
člen představenstva | Jiří Vilím |
---|---|
Ve funkci | od 8.6.2022 |
Adresa | 32, 38901 Vodňany |
člen představenstva | Josef Dvořák |
---|---|
Ve funkci | od 8.6.2022 |
Adresa | 9, 38901 Cehnice |
předseda představenstva | Lukáš Širer |
---|---|
Ve funkci | od 8.6.2022 |
Adresa | 42, 38775 Skočice |
člen představenstava | Bc. Zdeněk Liška |
---|---|
Ve funkci | od 13.6.2017 do 8.6.2022 |
Adresa | 34, 38901 Drahonice |
člen představenstva | Josef Dvořák |
---|---|
Ve funkci | od 13.6.2017 do 8.6.2022 |
Adresa | 9, 38901 Cehnice |
člen představenstva | Bc. Ondřej Častoral |
---|---|
Ve funkci | od 13.6.2017 do 8.6.2022 |
Adresa | 47, 38901 Drahonice |
předseda představenstva | Ing. Stanislav Petrášek |
---|---|
Ve funkci | od 14.7.2014 do 8.6.2022 |
Adresa | 33, 38775 Skočice |
místopředseda představenstva | Petr Brůžek |
---|---|
Ve funkci | od 14.7.2014 do 8.6.2022 |
Adresa | 33, 38901 Drahonice |
člen představenstva | Milan Fousek |
---|---|
Ve funkci | od 14.7.2014 do 8.6.2022 |
Adresa | 47, 38775 Skočice |
člen představenstva | Věra Havlanová |
---|---|
Ve funkci | od 14.7.2014 do 8.6.2022 |
Adresa | 40, 38601 Skály |
člen představenstva | Ing. Jiří Vrbský |
---|---|
Ve funkci | od 14.7.2014 do 13.6.2017 |
Adresa | 25, 38901 Skočice |
člen představenstva | Jiří Vilím |
---|---|
Ve funkci | od 14.7.2014 do 13.6.2017 |
Adresa | 32, 38901 Vodňany |
člen představenstava | Zdeněk Liška |
---|---|
Ve funkci | od 8.1.2015 do 13.6.2017 |
Adresa | 34, 38901 Drahonice |
člen představenstva | Jiří Vilím |
---|---|
Ve funkci | od 14.7.2014 do 13.6.2017 |
Adresa | 32, 38901 Vodňany |
člen představenstva | Ing. Jiří Vrbský |
---|---|
Ve funkci | od 14.7.2014 do 13.6.2017 |
Adresa | 25, 38901 Skočice |
člen představenstava | Zdeněk Liška |
---|---|
Ve funkci | od 8.1.2015 do 13.6.2017 |
Adresa | 34, 38901 Drahonice |
člen představenstva | Ing. Václav Častoral |
---|---|
Ve funkci | od 14.7.2014 do 8.1.2015 |
Adresa | 114, 38901 Drahonice |
člen představenstva | Věra Havlanová |
---|---|
Ve funkci | od 29.5.2012 do 14.7.2014 |
Adresa | 15, 38601 Skály |
předseda představenstva | Ing. Stanislav Petrášek |
---|---|
Ve funkci | od 29.5.2012 do 14.7.2014 |
Adresa | 33, 38775 Skočice |
člen představenstva | Ing. Jiří Vrbský |
---|---|
Ve funkci | od 29.5.2012 do 14.7.2014 |
Adresa | 25, 38901 Skočice |
místopředseda představenstva | Petr Brůžek |
---|---|
Ve funkci | od 29.5.2012 do 14.7.2014 |
Adresa | 33, 38901 Drahonice |
člen představenstva | Milan Fousek |
---|---|
Ve funkci | od 29.5.2012 do 14.7.2014 |
Adresa | 47, 38775 Skočice |
člen představenstva | Ing. Václav Častoral |
---|---|
Ve funkci | od 29.5.2012 do 14.7.2014 |
Adresa | 114, 38901 Drahonice |
člen představenstva | Jiří Vilím |
---|---|
Ve funkci | od 29.5.2012 do 14.7.2014 |
Adresa | 32, 38901 Vodňany |
člen představenstva | Petr Brůžek |
---|---|
Ve funkci | od 26.11.1997 do 29.5.2012 |
Adresa | 33, Albrechtice |
člen představenstva | Milan Fousek |
---|---|
Ve funkci | od 26.11.1997 do 29.5.2012 |
Adresa | 47, Skočice |
místopředseda | Josef Rossmüller |
---|---|
Ve funkci | od 3.10.2002 do 29.5.2012 |
Adresa | Družstevní 650, 39811 Protivín |
předseda | Ing. Stanislav Petrášek |
---|---|
Ve funkci | od 3.10.2002 do 29.5.2012 |
Adresa | 33, 38775 Skočice |
člen představenstva | Ing. Jiří Vrbský |
---|---|
Ve funkci | od 3.10.2002 do 29.5.2012 |
Adresa | 25, Lidmovice |
člen představenstva | Jiří Vilím |
---|---|
Ve funkci | od 11.7.2007 do 29.5.2012 |
Adresa | 32, 38901 Křtětice |
člen představenstva | Ing. Václav Častoral |
---|---|
Ve funkci | od 10.9.2007 do 29.5.2012 |
Adresa | 114, 38901 Drahonice |
člen představenstva | Ing. Václav Častoral |
---|---|
Ve funkci | od 11.7.2007 do 10.9.2007 |
Adresa | 36, 38901 Drahonice |
člen představenstva | Miroslav Ceplecha |
---|---|
Ve funkci | od 3.10.2002 do 11.7.2007 |
Adresa | 1, Křtětice |
člen představenstva | Jan Našinec |
---|---|
Ve funkci | od 3.10.2002 do 11.7.2007 |
Adresa | Nerudova 934/1, 38901 Vodňany |
místopředseda | Ing. Jiří Vrbský |
---|---|
Ve funkci | od 1.1.1993 do 3.10.2002 |
Adresa | 25, Lidmovice |
člen představenstva | Jan Chmelec |
---|---|
Ve funkci | od 1.1.1993 do 3.10.2002 |
Adresa | 45, Skočice |
člen představenstva | Jiří Vilím |
---|---|
Ve funkci | od 1.1.1993 do 3.10.2002 |
Adresa | 32, Křtětice |
člen představenstva | Josef Fousek |
---|---|
Ve funkci | od 1.1.1993 do 3.10.2002 |
Adresa | 35, Křtětice |
člen představenstva | Jana Benešová |
---|---|
Ve funkci | od 1.1.1993 do 3.10.2002 |
Adresa | 21, Drahonice |
člen představenstva | Lidmila Čížková |
---|---|
Ve funkci | od 1.1.1993 do 3.10.2002 |
Adresa | 8, Albrechtice |
předseda | Jan Našinec |
---|---|
Ve funkci | od 14.3.1995 do 3.10.2002 |
Adresa | 934/1, Vodňany |
člen představenstva | Pavel Křížek |
---|---|
Ve funkci | od 26.11.1997 do 3.10.2002 |
Adresa | 20, Vitice |
člen představenstva | Josef Rossmüller |
---|---|
Ve funkci | od 26.11.1997 do 3.10.2002 |
Adresa | Družstevní 650, 39811 Protivín |
člen představenstva | František Petrášek |
---|---|
Ve funkci | od 1.1.1993 do 26.11.1997 |
Adresa | 14, Krašlovice |
člen představenstva | Ing. Dušan Kořínek |
---|---|
Ve funkci | od 1.1.1993 do 26.11.1997 |
Adresa | 48, Skočice |
člen představenstva | Ing. Václav Častoral |
---|---|
Ve funkci | od 1.1.1993 do 26.11.1997 |
Adresa | 36, Drahonice |
člen představenstva | Ing. Pavel Rebeka |
---|---|
Ve funkci | od 1.1.1993 do 26.11.1997 |
Adresa | 1, Lidmovice |
předseda | Ing. Jan Našinec |
---|---|
Ve funkci | od 1.1.1993 do 14.3.1995 |
Adresa | 934/I, Vodňany |
IČO (identifikační číslo): | 48201383 |
---|---|
Jméno: | Výrobně obchodní družstvo Lidmovice |
Právní forma podnikání: | Družstvo |
Vznik první živnosti: | 1. 1. 1993 |
Celkový počet živností: | 14 |
Aktivních živností: | 5 |
Sídlo: | 33, Skočice 38901 |
---|
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 13. 4. 1999 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 12. 4. 1995 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 1. 1. 1993 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 1. 1. 1993 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 1. 1. 1993 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 1. 1. 1993 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 1. 1. 1993 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 1. 1. 1993 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 1. 1. 1993 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 1. 1. 1993 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 1. 1. 1993 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 26. 6. 2002 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 1. 1. 1993 |
Zánik oprávnění | 1. 3. 2000 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 1. 1. 1993 |
Zánik oprávnění | 15. 12. 1994 |
Ukončení oprávnění | 15. 12. 1994 |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Stanislav Petrášek |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Věra Havlanová |
Člen statutárního orgánu: | Petr Brůžek |
Člen statutárního orgánu: | Milan Fousek |
Člen statutárního orgánu: | Zdeněk Liška |
Člen statutárního orgánu: | Ondřej Častoral |
Člen statutárního orgánu: | Josef Dvořák |
IČO: | 48201383 |
---|---|
Firma: | Výrobně obchodní družstvo Lidmovice |
Právní forma: | Družstvo |
Okres: | Strakonice |
Základní územní jednotka: | Skočice |
Počet zaměstnanců: | 50 - 99 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 1. 1. 1993 |
Sídlo: | 33, Skočice 38901 |
---|
Smíšené hospodářství |
Výroba zemědělských a lesnických strojů |
Specializované stavební činnosti |
Příprava staveniště |
Ostatní specializované stavební činnosti j. n. |
Jiné specializované stavební činnosti j. n. |
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách |
Silniční nákladní doprava |
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti |