VT & C, spol.s r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
VT & C, spol.s r.o. (62583450) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese náměstí Přátelství 1518/5, 10200 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 2. 12. 1994 a je stále aktivní. VT & C, spol.s r.o. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o VT & C, spol.s r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro VT & C, spol.s r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 2. 12. 1994 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 33555 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 62583450 | |
Jméno: | VT & C, spol.s r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 2.12.1994 |
Zapsána dne: | 2.12.1994 | |
Počet členů statutárního orgánu: 3 | 18.7.2018 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 24.6.2014 | |
Počet členů statutárního orgánu: 1 | 24.6.2014 - 18.7.2018 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 2.12.1994 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | náměstí Přátelství 1518/5, Praha 10200, Česká republika | 3.11.2020 |
---|---|---|
Adresa: | Berlínská 1491/9, Praha 10200, Česká republika | 24.6.2014 - 3.11.2020 |
Adresa: | Mikulova 2210/8, Praha 4 , Česká republika | 2.12.1994 - 24.6.2014 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 24.6.2014 |
činnost účetních poradců, vedení účetnictví | 30.8.2005 |
ubytovací služby | 3.3.2004 - 24.6.2014 |
hostinská činnost | 3.3.2004 - 24.6.2014 |
. | 29.12.2001 - 24.6.2014 |
zřizování, montáž, údržba a servisd telekomunikačních zařízení | 15.9.1997 - 29.12.2001 |
výroba, instalace a opravy elektronických zařízení | 15.9.1997 - 24.6.2014 |
podniky zajišťující ostrahu majetku a osob | 23.3.1995 - 15.9.1997 |
zřizování a provoz střelnic | 23.3.1995 - 15.9.1997 |
provozování cestovní kanceláře | 23.3.1995 - 8.6.2001 |
zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb v rozsahu živnosti volné | 23.3.1995 - 24.6.2014 |
zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu | 2.12.1994 - 15.9.1997 |
koupě zboží za účelemjeho dalšího prodje a prodej | 2.12.1994 - 24.6.2014 |
reklamní činnost | 2.12.1994 - 24.6.2014 |
jednatel | Eliška Havlová |
---|---|
Ve funkci | od 1.7.2022 |
Adresa | náměstí Přátelství 1518/5, 10200 Praha |
jednatel | Soňa Vlachová |
---|---|
Ve funkci | od 27.9.2020 |
Adresa | 31, 38279 Frymburk |
jednatel | Eliška Vlachová |
---|---|
Ve funkci | od 22.5.2020 do 1.7.2022 |
Adresa | náměstí Přátelství 1518/5, 10200 Praha |
jednatel | Soňa Vlachová |
---|---|
Ve funkci | od 8.4.2017 do 27.9.2020 |
Adresa | Berlínská 1491/9, 10200 Praha |
jednatel | Eliška Vlachová |
---|---|
Ve funkci | od 18.7.2018 do 22.5.2020 |
Adresa | Berlínská 1491/9, 10200 Praha |
jednatel | Tereza Vlachová |
---|---|
Ve funkci | od 18.7.2018 do 26.2.2019 |
Adresa | náměstí Přátelství 1518/5, 10200 Praha |
jednatel | Soňa Vlachová |
---|---|
Ve funkci | od 29.6.2007 do 8.4.2017 |
Adresa | Berlínská 1491/9, 10200 Praha 10 |
jednatel | Soňa Vlachová |
---|---|
Ve funkci | od 3.3.2004 do 29.6.2007 |
Adresa | Mikulova 2210/8, Praha 4 |
jednatel | Beata Coufalíková |
---|---|
Ve funkci | od 3.3.2004 do 30.8.2005 |
Adresa | Ke Krči 16, Praha 4 |
Jednatel | Jaroslav Vlach |
---|---|
Ve funkci | od 2.12.1994 do 3.3.2004 |
Adresa | Mikulova 2210/8, Praha 4 |
IČO (identifikační číslo): | 62583450 |
---|---|
Jméno: | VT & C, spol.s r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 2. 12. 1994 |
Celkový počet živností: | 13 |
Aktivních živností: | 2 |
Sídlo: | náměstí Přátelství 1518/5, Praha 10200 |
---|
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 17. 8. 2005 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 14. 11. 1994 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 30. 4. 1997 |
Zánik oprávnění | 18. 6. 2014 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 8. 1. 2004 |
Zánik oprávnění | 18. 6. 2014 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 14. 11. 1994 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 14. 11. 1994 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 25. 1. 1995 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 9. 12. 2003 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 7. 5. 1997 |
Zánik oprávnění | 2. 7. 2001 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 15. 2. 1995 |
Zánik oprávnění | 31. 3. 2001 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 15. 2. 1995 |
Zánik oprávnění | 6. 8. 1997 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 15. 2. 1995 |
Zánik oprávnění | 2. 4. 1997 |
Ukončení oprávnění | 15. 2. 2000 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 15. 2. 1995 |
Zánik oprávnění | 15. 2. 1997 |
Ukončení oprávnění | 15. 2. 1997 |
Člen statutárního orgánu: | Eliška Vlachová |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Soňa Vlachová |
IČO: | 62583450 |
---|---|
Firma: | VT & C, spol.s r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 15 |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 2. 12. 1994 |
Sídlo: | náměstí Přátelství 1518/5, Praha 10200 |
---|
Výroba počítačů a periferních zařízení |
Zprostředkování nespecializovaného velkoobchodu a nespecializovaný velkoobchod v zastoupení |
Nespecializovaný velkoobchod |
Ostatní ubytování |
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních |
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství |
Reklamní činnosti |
Opravy počítačů a periferních zařízení |