Vše pro půdu z. s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Vše pro půdu z. s. (01998986) je Spolek. Sídlí na adrese Sokolovská 1853/153, 18000 Praha 8. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 8. 2018 Vše pro půdu z. s. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Vše pro půdu z. s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Vše pro půdu z. s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 1. 8. 2018 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 70546 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 01998986 | |
Jméno: | Vše pro půdu z. s. | |
Právní forma: | Spolek | 1.8.2018 |
Zapsána dne: | 1.8.2018 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Sokolovská 1853/153, Praha 18000, Česká republika | 1.8.2018 |
---|
člen Rady | Ing. Dominika Čermáková |
---|---|
Ve funkci | od 4.9.2024 |
Adresa | náměstí Osvoboditelů 1362/1, 15300 Praha |
člen Rady | Ing. Michal Čermák |
---|---|
Ve funkci | od 1.8.2018 |
Adresa | Bělohorská 4375/157, 63600 Brno |
Předseda Rady | Ing. Petra Bouchalová |
---|---|
Ve funkci | od 9.7.2022 |
Adresa | Hlinecká 727, 37501 Týn nad Vltavou |
člen Rady | Ing. Dominika Čermáková |
---|---|
Ve funkci | od 29.7.2020 do 4.9.2024 |
Adresa | Leopoldova 2041/28, 14900 Praha |
Předseda Rady | Ing. Petra Huislová |
---|---|
Ve funkci | od 18.10.2019 do 9.7.2022 |
Adresa | Hlinecká 727, 37501 Týn nad Vltavou |
člen Rady | Ing. Dominika Kobzová |
---|---|
Ve funkci | od 1.8.2018 do 29.7.2020 |
Adresa | Leopoldova 2041/28, 14900 Praha |
Předseda Rady | Ing. Petra Huislová |
---|---|
Ve funkci | od 1.8.2018 do 18.10.2019 |
Adresa | Písecká 917, 39165 Bechyně |
IČO: | 01998986 |
---|---|
Firma: | Vše pro půdu z. s. |
Právní forma: | Spolek |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 8 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 1. 8. 2018 |
Sídlo: | Sokolovská 1853/153, Praha 18000 |
---|
Činnosti environmentálních a ekologických hnutí |