Vřes Caffé s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Vřes Caffé s.r.o. (04193032) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Dařanecká 441/2, 74720 Vřesina. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 25. 6. 2015 a je stále aktivní. Vřes Caffé s.r.o. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o Vřes Caffé s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Vřes Caffé s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 25. 6. 2015 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 62745 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 04193032 | |
Jméno: | LMservis Europe s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 26.6.2015 |
Zapsána dne: | 25.6.2015 |
Základní kapitál | 2 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 25.6.2015 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Dařanecká 441/2, Vřesina 74720, Česká republika | 1.10.2018 |
---|---|---|
Adresa: | Volgogradská 2443/54, Ostrava 70030, Česká republika | 25.6.2015 - 1.10.2018 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 25.6.2015 |
jednatel | Kateřina Kutmon |
---|---|
Ve funkci | od 1.10.2018 |
Adresa | Dařanecká 441/2, 74720 Vřesina |
jednatel | Lukáš Pavlík |
---|---|
Ve funkci | od 30.7.2016 |
Adresa | Formanská 202, 14900 Praha |
jednatel | Martin Kutmon |
---|---|
Ve funkci | od 9.5.2018 |
Adresa | Dařanecká 441/2, 74720 Vřesina |
jednatel | Lukáš Pavlík |
---|---|
Ve funkci | od 30.7.2016 do 1.10.2018 |
Adresa | Formanská 202, 14900 Praha |
jednatel | Martin Kutmon |
---|---|
Ve funkci | od 25.6.2015 do 9.5.2018 |
Adresa | Krmelínská 95/330, 72400 Ostrava |
jednatel | Lukáš Pavlík |
---|---|
Ve funkci | od 25.6.2015 do 30.7.2016 |
Adresa | Malá Strana 12, 74766 Dolní Lhota |
IČO (identifikační číslo): | 04193032 |
---|---|
Jméno: | Vřes Caffé s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 25. 6. 2015 |
Celkový počet živností: | 3 |
Aktivních živností: | 3 |
Sídlo: | Dařanecká 441/2, Vřesina 74720 |
---|
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 6. 11. 2019 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 4. 11. 2019 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 25. 6. 2015 |
Člen statutárního orgánu: | Martin Kutmon |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Kateřina Kutmon |
IČO: | 04193032 |
---|---|
Firma: | Vřes Caffé s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Opava |
Základní územní jednotka: | Vřesina |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 25. 6. 2015 |
Sídlo: | Dařanecká 441/2, Vřesina 74720 |
---|
Výroba potravinářských výrobků |
Velkoobchod, kromě motorových vozidel |
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Maloobchod, kromě motorových vozidel |
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních |
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j. n. |
Ostatní vzdělávání |
Podpůrné činnosti pro scénická umění |