Vrchlického divadlo, příspěvková organizace má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Vrchlického divadlo, příspěvková organizace (75037637) je Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem. Sídlí na adrese Osvoboditelů 411, 44001 Louny. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 26. 6. 2003 Vrchlického divadlo, příspěvková organizace má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Vrchlického divadlo, příspěvková organizace nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Vrchlického divadlo, příspěvková organizace na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ústí nad Labem | 26. 6. 2003 |
---|---|---|
Spisová značka: | Pr 372 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 75037637 | |
Jméno: | Vrchlického divadlo, příspěvková organizace | |
Právní forma: | Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem | 26.6.2003 |
Zapsána dne: | 26.6.2003 | |
Doplňková činnost: a) dočasný pronájem prostor v užívání organizace jiným pořadatelům pro provozování kulturních a společenstkých akcí, b) reklama a propagace c) vydávání kulturních periodik a publikací, d) prodej uměleckých a propagačních předmětů, e) podpora kulturních aktivit občanských sdružení a iniciativ, f) provoz restauračních zařízení v prostorách k tomuto účelu zkolaudovaných nebo pronájem těchto prostor pro tento způsob využití. | 26.6.2003 - 11.11.2016 | |
Den vzniku příspěvkové organizace: 1.3.2003 | 26.6.2003 - 11.11.2016 | |
Zřizovatel: Město Louny se sídlem: Louny, Mírové nám. 35, PSČ 440 01, okres Louny IČO: 00 26 52 09 | 26.6.2003 - 11.11.2016 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Osvoboditelů 411, Louny 44001, Česká republika | 11.11.2016 |
---|
Ředitel | Bc. Jakub Bielecki |
---|---|
Ve funkci | od 20.2.2019 |
Adresa | Pudlovská 1419, 44001 Louny |
Ředitel | Vladimír Drápal |
---|---|
Ve funkci | od 11.11.2016 do 20.2.2019 |
Adresa | Rybalkova 1140, 44001 Louny |
Ředitel | Vladimír Drápal |
---|---|
Ve funkci | od 26.6.2003 do 11.11.2016 |
Adresa | Na Foukalce 603, Louny |
IČO: | 75037637 |
---|---|
Firma: | Vrchlického divadlo, příspěvková organizace |
Právní forma: | Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem |
Okres: | Louny |
Základní územní jednotka: | Louny |
Počet zaměstnanců: | 25 - 49 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Místní vládní instituce (kromě fondů sociálního zabezpečení) |
Datum vzniku: | 1. 3. 2003 |
Sídlo: | Osvoboditelů 411, Louny 44001 |
---|
Scénická umění |