VP reality s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
VP reality s.r.o. (25737503) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Na Vlčovce 13/4, 16000 Praha 6. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 16. 2. 1999 a je stále aktivní. VP reality s.r.o. má dva obory činností.
Jako zdroj dat o VP reality s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro VP reality s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 16. 2. 1999 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 65682 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25737503 | |
Jméno: | VP reality s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 16.2.1999 |
Zapsána dne: | 16.2.1999 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 16.2.1999 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Na Vlčovce 4/13, Praha 6 , Česká republika | 4.5.2005 |
---|---|---|
Adresa: | Lucemburská 10, Praha 3 , Česká republika | 17.1.2000 - 4.5.2005 |
Adresa: | Pštrossova 3, Praha l , Česká republika | 16.2.1999 - 17.1.2000 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců | 4.5.2005 |
pronájem bytů a nebytových prostor s poskytováním základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor - v souladu s ust. § 4 zák.č. 455/9l Sb. | 16.2.1999 |
jednatel | Nina Lazič |
---|---|
Ve funkci | od 17.1.2000 do 18.4.2006 |
Adresa | Lucemburská 10, Praha 3 |
jednatel | Nina Lazič |
---|---|
Ve funkci | od 18.4.2006 do 18.4.2006 |
Adresa | Na Vlčovce 4/13, Praha 6 |
jednatel | JUDr. Vladimíra Pajerová |
---|---|
Ve funkci | od 16.2.1999 do 17.1.2000 |
Adresa | Myslíkova 17, Praha l |
IČO (identifikační číslo): | 25737503 |
---|---|
Jméno: | VP reality s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 16. 2. 1999 |
Celkový počet živností: | 2 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Na Vlčovce 13/4, Praha 16000 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 28. 2. 2005 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 28. 2. 2005 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Nina Lazić |
---|
IČO: | 25737503 |
---|---|
Firma: | VP reality s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 6 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 16. 2. 1999 |
Sídlo: | Na Vlčovce 13/4, Praha 16000 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |
Poradenství v oblasti řízení |