VP NEVO s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
VP NEVO s.r.o. (03666051) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Vítězné náměstí 576/1, 16000 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 22. 12. 2014 a je stále aktivní. VP NEVO s.r.o. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o VP NEVO s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro VP NEVO s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 22. 12. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 235784 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 03666051 | |
Jméno: | Foodology, s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 22.12.2014 |
Zapsána dne: | 22.12.2014 |
Základní kapitál | 20 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 22.12.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Vítězné náměstí 576/1, Praha 16000, Česká republika | 8.11.2023 |
---|---|---|
Adresa: | Výhledová 304, Zdiby 25066, Česká republika | 28.2.2017 - 8.11.2023 |
Adresa: | Kaprova 42/14, Praha 11000, Česká republika | 22.12.2014 - 28.2.2017 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 22.12.2014 |
jednatel | Lubomír Rollo |
---|---|
Ve funkci | od 8.11.2023 |
Adresa | Mládeže 592, 28522 Zruč nad Sázavou |
jednatel | Tomáš Kalina |
---|---|
Ve funkci | od 28.2.2017 do 8.11.2023 |
Adresa | Výhledová 304, 25066 Zdiby |
jednatel | Jan Matějka |
---|---|
Ve funkci | od 3.3.2015 do 28.2.2017 |
Adresa | Žižkova 174, 25721 Poříčí nad Sázavou |
jednatel | Jan Matějka |
---|---|
Ve funkci | od 3.3.2015 do 28.2.2017 |
Adresa | Žižkova 174, 25721 Poříčí nad Sázavou |
jednatel | Mgr. Matouš Ballík |
---|---|
Ve funkci | od 5.10.2016 do 28.2.2017 |
Adresa | Nad Královskou oborou 220/33, 17000 Praha |
jednatel | Mgr. Matouš Ballík |
---|---|
Ve funkci | od 5.10.2016 do 28.2.2017 |
Adresa | Nad Královskou oborou 220/33, 17000 Praha |
jednatel | Mgr. Matouš Ballík |
---|---|
Ve funkci | od 22.12.2014 do 5.10.2016 |
Adresa | Jungmannova 736/10, 11000 Praha |
jednatel | Mgr. Matouš Ballík |
---|---|
Ve funkci | od 22.12.2014 do 5.10.2016 |
Adresa | Jungmannova 736/10, 11000 Praha |
jednatel | Jan Matějka |
---|---|
Ve funkci | od 22.12.2014 do 3.3.2015 |
Adresa | Edvarda Beneše 129/33, 25101 Říčany |
IČO (identifikační číslo): | 03666051 |
---|---|
Jméno: | VP NEVO s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 22. 12. 2014 |
Celkový počet živností: | 2 |
Aktivních živností: | 2 |
Sídlo: | Výhledová 304, Zdiby 25066 |
---|
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 5. 6. 2017 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 22. 12. 2014 |
Člen statutárního orgánu: | Tomáš Kalina |
---|
IČO: | 03666051 |
---|---|
Firma: | VP NEVO s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 6 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 22. 12. 2014 |
Sídlo: | Vítězné náměstí 576/1, Praha 16000 |
---|
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Nespecializovaný velkoobchod |
Vydavatelské činnosti |
Činnosti v oblasti filmů, videozáznamů a televizních programů, pořizování zvukových nahrávek a hudební vydavatelské činnosti |
Poradenství v oblasti řízení |
Technické zkoušky a analýzy |
Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd |
Reklamní činnosti |
Fotografické činnosti |
Překladatelské a tlumočnické činnosti |
Provozování kulturních zařízení |