VOVEMEKE s.r.o. "^v likvidaci"^ má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
VOVEMEKE s.r.o. "^v likvidaci"^ (25887823) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Rudná 935/8, 70300 Ostrava. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 13. 8. 2001 VOVEMEKE s.r.o. "^v likvidaci"^ má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o VOVEMEKE s.r.o. "^v likvidaci"^ nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro VOVEMEKE s.r.o. "^v likvidaci"^ na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 13. 8. 2001 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 24359 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25887823 | |
Jméno: | VOVEMEKE s.r.o. "v likvidaci" | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 13.8.2001 |
Zapsána dne: | 13.8.2001 | |
Právní důvod zrušení společnosti: Usnesením Krajského soudu Ostrava č.j. 24 Cm 37/2003-8, ze dne 2. 7. 2003, které nabylo právní moci dne 16. 8. 2003, byla společnost zrušena s likvidací a jmenován likvidátor. | 23.9.2003 |
Základní kapitál | 240 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 13.8.2001 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Rudná 935/8, Ostrava 70300, Česká republika | 2.3.2020 |
---|---|---|
Adresa: | Rudná 935/8, Ostrava-Vítkovice 70300, Česká republika | 13.8.2001 - 2.3.2020 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
neuvedeno | 20.9.2002 - 2.3.2020 |
poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví | 13.8.2001 - 20.9.2002 |
přípravné práce pro stavby | 13.8.2001 - 20.9.2002 |
Jednatel | Vitaliy Hushman |
---|---|
Ve funkci | od 2.3.2020 |
Adresa | Rachovskij R-A, V. , Kosivska Poliana |
jednatel | Vitaliy Hlushman |
---|---|
Ve funkci | od 13.8.2001 do 2.3.2020 |
Adresa | Elišky Krásnohorské 25, Ostrava-Přívoz |
IČO: | 25887823 |
---|---|
Firma: | VOVEMEKE s.r.o. "^v likvidaci"^ |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Ostrava-město |
Základní územní jednotka: | Vítkovice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou |
Datum vzniku: | 13. 8. 2001 |
Sídlo: | Rudná 935/8, Ostrava 70300 |
---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona |