VOSYX II v.o.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
VOSYX II v.o.s. (25676211) je Veřejná obchodní společnost. Sídlí na adrese , Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 24. 6. 1998 a je stále aktivní. VOSYX II v.o.s. má čtyři obory činností.
Jako zdroj dat o VOSYX II v.o.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro VOSYX II v.o.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 24. 6. 1998 |
---|---|---|
Spisová značka: | A 26841 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25676211 | |
Jméno: | VOSYX II v.o.s. | |
Právní forma: | Veřejná obchodní společnost | 24.6.1998 |
Zapsána dne: | 24.6.1998 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
povrchové úpravy a svařování kovů | 28.8.2002 |
správa a údržba nemovitostí | 28.8.2002 |
jednoduché stavební práce bez nároku na odbornost | 24.6.1998 |
IČO (identifikační číslo): | 25676211 |
---|---|
Jméno: | VOSYX II v.o.s. |
Právní forma podnikání: | Veřejná obchodní společnost |
Vznik první živnosti: | 24. 6. 1998 |
Celkový počet živností: | 4 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | V lužích 1/10, Praha 14200 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 24. 6. 1998 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 24. 6. 1998 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 11. 6. 2002 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 11. 6. 2002 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Anna Lakatosné Milák |
---|
IČO: | 25676211 |
---|---|
Firma: | VOSYX II v.o.s. |
Právní forma: | Veřejná obchodní společnost |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha-Libuš |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou |
Datum vzniku: | 24. 6. 1998 |
Sídlo: | , Praha |
---|
Povrchová úprava a zušlechťování kovů; obrábění |
Výstavba bytových budov |
Demolice a příprava staveniště |
Správa nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody |