VORSA-TRADE s.r.o. v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
VORSA-TRADE s.r.o. v likvidaci (02337673) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Družby 338, 53009 Pardubice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 18. 11. 2013 a je stále aktivní. VORSA-TRADE s.r.o. v likvidaci má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o VORSA-TRADE s.r.o. v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro VORSA-TRADE s.r.o. v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 18. 11. 2013 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 218315 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 02337673 | |
Jméno: | VORSA-TRADE s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 18.11.2013 |
Zapsána dne: | 18.11.2013 | |
Dle rozhodnutí Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích usnesením č. j. 54 Cm 111/2021-11 ze dne 15. 10. 2021 se obchodní společnost zrušuje s likvidací ke dni 15.12.2021. | 12.1.2022 | |
Počet členů statutárního orgánu: 1 | 31.3.2014 - 14.10.2014 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech | 31.3.2014 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 18.11.2013 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Družby 338, Pardubice 53009, Česká republika | 31.5.2017 |
---|---|---|
Adresa: | Holcova 132, Pardubice 53002, Česká republika | 7.8.2015 - 31.5.2017 |
Adresa: | Příčná 321, Pardubice 53003, Česká republika | 31.3.2014 - 7.8.2015 |
Adresa: | Rybná 716/24, Praha 11000, Česká republika | 18.11.2013 - 31.3.2014 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Opravy silničních vozidel | 14.10.2014 - 21.6.2021 |
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí | 14.10.2014 - 21.6.2021 |
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 18.11.2013 - 21.6.2021 |
Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor | 18.11.2013 - 21.6.2021 |
jednatel | Ivo Nebuželský |
---|---|
Ve funkci | od 11.4.2020 |
Adresa | Pernštýnské náměstí 1, 53002 Pardubice |
jednatel | Ivo Nebuželský |
---|---|
Ve funkci | od 31.5.2017 do 11.4.2020 |
Adresa | Luďka Matury 814, 53012 Pardubice |
jednatel | Klára Voron |
---|---|
Ve funkci | od 22.6.2015 do 31.5.2017 |
Adresa | 9, 53701 Sobětuchy |
jednatel | Anatoliy Voron |
---|---|
Ve funkci | od 7.8.2015 do 31.5.2017 |
Adresa | 9, 53701 Sobětuchy |
jednatel | Miroslav Šafařík |
---|---|
Ve funkci | od 14.10.2014 do 22.6.2015 |
Adresa | Příčná 321, 53003 Pardubice |
jednatel | Aleš Beran |
---|---|
Ve funkci | od 31.3.2014 do 14.10.2014 |
Adresa | 23, 53803 Hošťalovice |
jednatel | Michal Kábrt |
---|---|
Ve funkci | od 18.11.2013 do 31.3.2014 |
Adresa | Hradecká 669, 55101 Jaroměř |
IČO (identifikační číslo): | 02337673 |
---|---|
Jméno: | VORSA-TRADE s.r.o. v likvidaci |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 18. 11. 2013 |
Celkový počet živností: | 3 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Družby 338, Pardubice 53009 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 18. 11. 2013 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 25. 8. 2014 |
Zánik oprávnění | 5. 4. 2017 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 4. 10. 2014 |
Zánik oprávnění | 5. 4. 2017 |
Člen statutárního orgánu: | Ivo Nebuželský |
---|
IČO: | 02337673 |
---|---|
Firma: | VORSA-TRADE s.r.o. v likvidaci |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Pardubice |
Základní územní jednotka: | Pardubice II |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 18. 11. 2013 |
Sídlo: | Družby 338, Pardubice 53009 |
---|
Silniční nákladní doprava |