Volwocom s.r.o., v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Volwocom s.r.o., v likvidaci (25652770) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Kollárova 1265, 36301 Ostrov. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 12. 3. 1998 a je stále aktivní. Volwocom s.r.o., v likvidaci má čtyři obory činností.
Jako zdroj dat o Volwocom s.r.o., v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Volwocom s.r.o., v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 12. 3. 1998 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 58299 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25652770 | |
Jméno: | Volwocom s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 12.3.1998 |
Zapsána dne: | 12.3.1998 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 2.5.2024 | |
Společnost byla na základě rozhodnutí valné hromady zrušena s likvidací ke dni 1. května 2024 a tímto dnem vstoupila do likvidace. Likvidátor společnosti v souladu s ustanovením § 198 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, vyzývá věřitele, aby přihlásili své pohledávky, a to nejpozději ve lhůtě tří měsíců od druhého zveřejnění oznámení o vstupu společnosti do likvidace, a to na adrese sídla společnosti. | 2.5.2024 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 12.3.1998 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Kollárova 1265, Ostrov 36301, Česká republika | 2.5.2024 |
---|---|---|
Adresa: | Zlončická 609/11, Praha 18100, Česká republika | 8.9.2004 - 2.5.2024 |
Adresa: | Byšická 709/1, Praha 18100, Česká republika | 12.3.1998 - 8.9.2004 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
vydavatelská činnost | 12.3.1998 - 2.5.2024 |
výroba nahraných zvukově obrazových záznamů | 12.3.1998 - 2.5.2024 |
zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb | 12.3.1998 - 2.5.2024 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 12.3.1998 - 2.5.2024 |
Jednatel | Ing. Dana Němcová |
---|---|
Ve funkci | od 2.5.2024 |
Adresa | Chodská 1131/21, 12000 Praha |
Jednatel | Norbert Tschoell |
---|---|
Ve funkci | od 25.8.2006 |
Adresa | Walchenseeplatz , Mnichov |
Jednatel | Ing. Dana Němcová |
---|---|
Ve funkci | od 4.4.2021 do 2.5.2024 |
Adresa | Chodská 1131/21, 12000 Praha |
Jednatel | Ing. Dana Němcová |
---|---|
Ve funkci | od 12.3.2021 do 4.4.2021 |
Adresa | Zlončická 609/11, 18100 Praha |
Jednatel | Ing. Dana Němcová |
---|---|
Ve funkci | od 8.9.2004 do 12.3.2021 |
Adresa | Zlončická 609/11, 18100 Praha |
Jednatel | Mgr. Martin Němec |
---|---|
Ve funkci | od 8.9.2004 do 25.8.2006 |
Adresa | Zlončická 609/11, 18100 Praha |
Jednatel | Mgr. Martin Němec |
---|---|
Ve funkci | od 12.3.1998 do 8.9.2004 |
Adresa | Školní 74, 26101 Příbram |
Jednatel | ing. Dana Němcová |
---|---|
Ve funkci | od 12.3.1998 do 8.9.2004 |
Adresa | Školní 74, 26101 Příbram |
IČO (identifikační číslo): | 25652770 |
---|---|
Jméno: | Volwocom s.r.o., v likvidaci |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 12. 3. 1998 |
Celkový počet živností: | 5 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Kollárova 1265, Ostrov 36301 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 12. 3. 1998 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 12. 3. 1998 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 12. 3. 1998 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 12. 3. 1998 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 12. 3. 1998 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Norbert Tschoel |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | ing. Dana Němcová |
IČO: | 25652770 |
---|---|
Firma: | Volwocom s.r.o., v likvidaci |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Karlovy Vary |
Základní územní jednotka: | Ostrov |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 12. 3. 1998 |
Sídlo: | Kollárova 1265, Ostrov 36301 |
---|
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Nespecializovaný velkoobchod |
Vydávání knih, periodických publikací a ostatní vydavatelské činnosti |
Činnosti v oblasti filmů, videozáznamů a televizních programů, pořizování zvukových nahrávek a hudební vydavatelské činnosti |