VOLSOBO s.r.o. v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
VOLSOBO s.r.o. v likvidaci (29005370) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Cukrovarská 941/21a, 19600 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 9. 12. 2009 VOLSOBO s.r.o. v likvidaci má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o VOLSOBO s.r.o. v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro VOLSOBO s.r.o. v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 9. 12. 2009 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 159344 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 29005370 | |
Jméno: | VOLSOBO s.r.o. v likvidaci | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 9.12.2009 |
Zapsána dne: | 9.12.2009 | |
Rozhodnutím Městského soudu v Praze čj. 83Cm 1457/2023-5 ze dne 26.10.2023 byla obchodní korporace zrušena s likvidací a jmenován likvidátor. Toto usnesení nabylo právní moci dne 22.11.2023. | 14.2.2024 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 9.12.2009 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Cukrovarská 941/21a, Praha 19600, Česká republika | 9.12.2009 |
---|
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 9.12.2009 - 22.9.2015 |
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor | 9.12.2009 |
jednatel | Volodymyr Sobol |
---|---|
Ve funkci | od 9.12.2009 |
Adresa | , m.Rozvadiv, Lvivská oblast, Lysenka 3 |
jednatel | Nataliya Sobol |
---|---|
Ve funkci | od 9.12.2009 |
Adresa | , m.Rozvadiv, Lvivská oblast, Lysenka 3 |
jednatel | Lyudmyla Kuryn |
---|---|
Ve funkci | od 9.12.2009 |
Adresa | , Toruň, Mižhirský okres, Zakarpatská oblast |
jednatel | Sergiy Semenovskyy |
---|---|
Ve funkci | od 9.12.2009 |
Adresa | , m.Doneck, Donecká oblast, Prospekt Vatutina 3/37 |
jednatel | Galyna Mysyuga |
---|---|
Ve funkci | od 9.12.2009 |
Adresa | , Nyžniv, Tlumacký okres, Ivano-Frankivská oblast |
jednatel | Vasyl Krasilynets |
---|---|
Ve funkci | od 9.12.2009 |
Adresa | , Drahovo, Chustský okres, Zakarpatská oblast |
jednatel | Volodymyr Glagolych |
---|---|
Ve funkci | od 9.12.2009 |
Adresa | , Znjacjovo, Mukačivský okres, Zakarpatská oblast |
jednatel | Fedir Okhvat |
---|---|
Ve funkci | od 9.12.2009 |
Adresa | , Kosivská Poljana, Rachivský okres, Zakarpatská oblast |
jednatel | Vitalii Iovbak |
---|---|
Ve funkci | od 9.12.2009 |
Adresa | , Znjacjovo, Mukačivský okres, Zakarpatská oblast |
jednatel | Olena Haboryak |
---|---|
Ve funkci | od 9.12.2009 |
Adresa | , Kosivská Poljana, Rachivský okres, Zakarpatská oblast |
jednatel | Oksana Afanasieva |
---|---|
Ve funkci | od 9.12.2009 |
Adresa | , m.Luhansk, Luhanská oblast, Kvartal Ščerbakova 5 |
jednatel | Tetyana Korobova |
---|---|
Ve funkci | od 9.12.2009 |
Adresa | , Rožnjativká, Tomašpilský okres, Vinnycká oblast |
jednatel | Hanna Batyala |
---|---|
Ve funkci | od 9.12.2009 |
Adresa | , Verchně Vodjane, Rachivský okres, Zakarpatská oblast |
jednatel | Dmitri Povorozniuc |
---|---|
Ve funkci | od 9.12.2009 |
Adresa | , m.Beltsi, Leseciko 22/78 |
jednatel | Mariana Devian |
---|---|
Ve funkci | od 9.12.2009 |
Adresa | , Holubyne, Svaljavský okres, Zakarpatská oblast |
jednatel | Vitaliy Cheypesh |
---|---|
Ve funkci | od 9.12.2009 |
Adresa | , Horke, Havodská 1 |
jednatel | Andriy Kostiv |
---|---|
Ve funkci | od 9.12.2009 |
Adresa | , Tysiv, Dolynský okres, Ivano-Frankivská oblast |
jednatel | Vasyl Shvorak |
---|---|
Ve funkci | od 9.12.2009 |
Adresa | , Seredynci, Zborivský okres, Ternopilská oblast |
jednatel | Roman Baran |
---|---|
Ve funkci | od 9.12.2009 |
Adresa | , Lyskiv, Žydačivský okres, Lvivská oblast |
jednatel | Alexandr Petrenco |
---|---|
Ve funkci | od 9.12.2009 do 6.5.2014 |
Adresa | , m.Riscani, G.Lazar 11 |
IČO: | 29005370 |
---|---|
Firma: | VOLSOBO s.r.o. v likvidaci |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha-Čakovice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou |
Datum vzniku: | 9. 12. 2009 |
Sídlo: | Cukrovarská 941/21, Praha 19600 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |