Volena Company s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Volena Company s.r.o. (24204579) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Jizerská 891/7, 19600 Praha 9. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 11. 1. 2012 a je stále aktivní. Volena Company s.r.o. má tři obory činností.
Jako zdroj dat o Volena Company s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Volena Company s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 11. 1. 2012 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 188407 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 24204579 | |
Jméno: | Volena Company s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 11.1.2012 |
Zapsána dne: | 11.1.2012 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 3.10.2014 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 11.1.2012 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Jizerská 891/7, Praha 9 19600, Česká republika | 28.5.2024 |
---|---|---|
Adresa: | K rybníčku 721/21, Praha 19015, Česká republika | 16.6.2020 - 28.5.2024 |
Adresa: | Zenklova 2492/187, Praha 18200, Česká republika | 4.10.2018 - 16.6.2020 |
Adresa: | Habartická 620/38, Praha 19000, Česká republika | 30.3.2017 - 4.10.2018 |
Adresa: | V kapslovně 2770/1, Praha 13000, Česká republika | 11.1.2012 - 30.3.2017 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 11.1.2012 |
jednatel | Vladimir Smolyakov |
---|---|
Ve funkci | od 14.7.2024 |
Adresa | Jizerská 891/7, 19600 Praha 9 |
jednatel | Elena Dubova |
---|---|
Ve funkci | od 20.4.2024 |
Adresa | Jizerská 891/7, 19600 Praha 9 |
jednatel | Vladimir Smolyakov |
---|---|
Ve funkci | od 26.8.2020 do 14.7.2024 |
Adresa | K rybníčku 721/21, 19015 Praha |
jednatel | Elena Dubova |
---|---|
Ve funkci | od 26.8.2020 do 20.4.2024 |
Adresa | K rybníčku 721/21, 19015 Praha |
jednatel | Vladimir Smolyakov |
---|---|
Ve funkci | od 6.9.2018 do 26.8.2020 |
Adresa | Zenklova 2492/187, 18200 Praha |
jednatel | Elena Dubova |
---|---|
Ve funkci | od 6.9.2018 do 26.8.2020 |
Adresa | Zenklova 2492/187, 18200 Praha |
jednatel | Elena Dubova |
---|---|
Ve funkci | od 24.2.2017 do 6.9.2018 |
Adresa | Habartická 620/38, 19000 Praha |
jednatel | Vladimir Smolyakov |
---|---|
Ve funkci | od 24.2.2017 do 6.9.2018 |
Adresa | Habartická 620/38, 19000 Praha |
jednatel | Elena Dubova |
---|---|
Ve funkci | od 3.10.2014 do 24.2.2017 |
Adresa | V kapslovně 2770/1, 13000 Praha |
jednatel | Vladimir Smolyakov |
---|---|
Ve funkci | od 3.10.2014 do 24.2.2017 |
Adresa | V kapslovně 2770/1, 13000 Praha |
jednatel | Vladimir Smolyakov |
---|---|
Ve funkci | od 11.1.2012 do 3.10.2014 |
Adresa | , Novosibirsk, Semji Šamšinych 18-118 |
jednatel | Elena Dubova |
---|---|
Ve funkci | od 11.1.2012 do 3.10.2014 |
Adresa | , Novosibirsk, Semji Šamšinych 18-118 |
IČO (identifikační číslo): | 24204579 |
---|---|
Jméno: | Volena Company s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 11. 1. 2012 |
Celkový počet živností: | 1 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Jizerská 891/7, Praha 9 19600 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 11. 1. 2012 |
Člen statutárního orgánu: | Elena Dubova |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Vladimir Smolyakov |
IČO: | 24204579 |
---|---|
Firma: | Volena Company s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha-Čakovice |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 11. 1. 2012 |
Sídlo: | Jizerská 891/7, Praha 19600 |
---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona |
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti |