Volej, s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Volej, s.r.o. (25089421) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Kloboučnická 1627/7, 14000 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 18. 11. 1996 Volej, s.r.o. má dva obory činností.
Jako zdroj dat o Volej, s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Volej, s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 18. 11. 1996 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 48676 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25089421 | |
Jméno: | Volej, s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 18.11.1996 |
Zapsána dne: | 18.11.1996 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech | 20.2.2014 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 18.11.1996 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Kloboučnická 1627/7, Praha 14000, Česká republika | 20.2.2014 |
---|---|---|
Adresa: | Písnická 802/4, Praha 4 - Lhotka 14200, Česká republika | 18.11.1996 - 20.2.2014 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, vyjma činností uved. v přílohách zák. č. 445/91 Sb. | 18.11.1996 |
poradenská činnost v oboru automatizační technika | 18.11.1996 |
jednatel | Tomáš Volejníček |
---|---|
Ve funkci | od 20.7.2021 |
Adresa | U Zvonařky 2536/1d, 12000 Praha |
jednatel | Tomáš Volejníček |
---|---|
Ve funkci | od 25.2.2015 do 20.7.2021 |
Adresa | Kloboučnická 1627/7, 14000 Praha |
jednatel | Tomáš Volejníček |
---|---|
Ve funkci | od 20.2.2014 do 25.2.2015 |
Adresa | Kloboučnická 1627/7, 14000 Praha 4 |
Jednatel | Ing. Jan Hejna |
---|---|
Ve funkci | od 18.11.1996 do 20.2.2014 |
Adresa | Laudova 17/1013, 16300 Praha 6-Řepy |
Jednatel | Ing. Josef Severa |
---|---|
Ve funkci | od 18.11.1996 do 20.2.2014 |
Adresa | Písnická 802/4, 14200 Praha 4 - Lhotka |
IČO: | 25089421 |
---|---|
Firma: | Volej, s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 4 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 18. 11. 1996 |
Sídlo: | Kloboučnická 1627/7, Praha 14000 |
---|
Nespecializovaný velkoobchod |
Poradenství v oblasti informačních technologií |