Vojtěch Pompa má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Vojtěch Pompa (63941112) je Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona zapsaná v obchodním rejstříku. Sídlí na adrese Hellichova 392/20, 11800 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 9. 12. 2002 a je stále aktivní. Vojtěch Pompa má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Vojtěch Pompa nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Vojtěch Pompa na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 9. 12. 2002 |
---|---|---|
Spisová značka: | A 47635 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 63941112 | |
Jméno: | Vojtěch Pompa | |
Právní forma: | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona zapsaná v obchodním rejstříku | 9.12.2002 |
Zapsána dne: | 9.12.2002 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | , Železničná 141,Veĺká Lomnica , Slovenská republika | 9.12.2002 |
---|---|---|
Adresa: | Hellichova 392/20, Praha 1 11800, Česká republika | 9.12.2002 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
specializované stavební činnosti | 9.12.2002 |
IČO (identifikační číslo): | 63941112 |
---|---|
Jméno: | Vojtěch Pompa |
Právní forma podnikání: | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona |
Vznik první živnosti: | 7. 11. 1996 |
Celkový počet živností: | 2 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Hellichova 392/20, Praha 1 11800 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 9. 12. 2002 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 9. 12. 2002 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Vojtěch Pompa |
---|
IČO: | 63941112 |
---|---|
Firma: | Vojtěch Pompa |
Právní forma: | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 1 |
Počet zaměstnanců: | Bez zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Osoby samostatně výdělečně činné |
Datum vzniku: | 7. 11. 1996 |
Sídlo: | Hellichova 392/20, Praha 11800 |
---|
Příprava staveniště |