VOGBUS s.r.o. v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
VOGBUS s.r.o. v likvidaci (28413814) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Mládeže 410/4, 16900 Praha 6. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 16. 6. 2008 VOGBUS s.r.o. v likvidaci má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o VOGBUS s.r.o. v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro VOGBUS s.r.o. v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 16. 6. 2008 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 139776 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 28413814 | |
Jméno: | VOGBUS s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 16.6.2008 |
Zapsána dne: | 16.6.2008 | |
Rozhodnutím Městského soudu v Praze čj. 87 Cm 178/2024-5 ze dne 11.3.2024 byla obchodní korporace zrušena s likvidací a jmenován likvidátor. Toto usnesení nabylo právní moci dne 10.4.2024. | 9.5.2024 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 16.6.2008 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Mládeže 410/4, Praha 16900, Česká republika | 16.6.2008 |
---|
Platnost údajů od - do | |
---|---|
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb | 16.6.2008 |
jednatel | Valeriy Gridnev |
---|---|
Ve funkci | od 28.6.2010 |
Adresa | , Volgograd, Volgogradskaja 1/8, 40038 |
jednatel | Olga Gridneva |
---|---|
Ve funkci | od 28.6.2010 |
Adresa | , Volgograd, Volgogradskaja 1/8, 40038 |
jednatel | Stanislav Kumantsev |
---|---|
Ve funkci | od 16.6.2008 do 28.6.2010 |
Adresa | R.A. Dvorského 600, 10900 Praha |
IČO: | 28413814 |
---|---|
Firma: | VOGBUS s.r.o. v likvidaci |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 6 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 16. 6. 2008 |
Sídlo: | Mládeže 410/4, Praha 16900 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |