VODNÍ CESTY a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
VODNÍ CESTY a.s. (64949192) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Na Pankráci 1148/57, 14000 Praha 4. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 18. 1. 1996 a je stále aktivní. VODNÍ CESTY a.s. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o VODNÍ CESTY a.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro VODNÍ CESTY a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 18. 1. 1996 |
---|---|---|
Spisová značka: | B 3732 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 64949192 | |
Jméno: | VODNÍ CESTY a.s. | |
Právní forma: | Akciová společnost | 18.1.1996 |
Zapsána dne: | 18.1.1996 | |
Vybraný obsah rozhodnutí akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o přeměně podoby akcií ze dne 6. 3. 2020 ve zveřejněném znění: I. Rozhodl o změně podoby všech akcií vydaných společností z listinné podoby na zaknihované akcie přeměnou cenných papírů, a to 1000, slovy jednoho tisíce, kmenových akcií ve jmenovité hodnotě 1.000,00 Kč, slovy jeden tisíc korun českých, znějících na jméno v listinné podobě s číselným označením 000 001-001 000, na zaknihované cenné papíry, a to 1000, slovy jeden tisíc, kmenových akcií ve jmenovité hodnotě 1.000,00 Kč, slovy jeden tisíc korun českých, znějících na jméno v zaknihované podobě. II. Vyzval vlastníky cenných papírů uvedených v rozhodnutí I., aby odevzdali všechny cenné papíry vydané v listinné podobě společnosti ve lhůtě určené k odevzdání cenného papíru emitentovi, a to nejpozději do dvou měsíců ode dne zveřejnění tohoto rozhodnutí o přeměně cenných papírů. III. Vyzval vlastníky cenných papírů uvedených v rozhodnutí I., aby při odevzdání všech cenných papírů vydaných v listinné podobě sdělili společnosti číslo jejich majetkového účtu zřízeného u centrálního depozitáře, na který mají být po přeměně zaknihované cenné papíry v jejich vlastnictví do centrální evidence zaevidovány. | 9.3.2020 - 18.6.2020 | |
Obchodní společnost VODNÍ CESTY a.s. je právním nástupcem obchodní společnosti VODNÍ CESTY, spol.s r.o. se sídlem Praha 4, Na Pankráci 57, IČO: 49689444. | 18.1.1996 |
Základní kapitál | 1 000 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 18.1.1996 |
Druh | Hodnota | Počet akcií | Platnost údajů od - do |
---|---|---|---|
Akcie na jméno | 1 000 Kč | 1 000 | 18.6.2020 |
Akcie na jméno | 1 000 Kč | 1 000 | 22.8.2017 - 18.6.2020 |
Akcie na jméno | 1 000 Kč | 1 000 | 18.1.1996 - 22.8.2017 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Na Pankráci 1148/57, Praha 14000, Česká republika | 26.10.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Na Pankráci 57, Praha 4 , Česká republika | 18.1.1996 - 26.10.2016 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 22.8.2017 |
projektová činnost ve výstavbě | 27.9.2005 |
provádění staveb, jejich změn a odstraňování | 27.9.2005 |
výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd | 27.9.2005 - 22.8.2017 |
projektová činnost v investiční výstavbě | 18.1.1996 - 27.9.2005 |
provádění inženýrských staveb | 18.1.1996 - 27.9.2005 |
provozování malých vodních elektráren do 10Mw | 18.1.1996 - 27.9.2005 |
inženýrská činnost v investiční výstavbě | 18.1.1996 - 22.8.2017 |
činnost organizačních a ekonomických poradců | 18.1.1996 - 22.8.2017 |
propagační činnost v technicko-ekonomické a ekologické oblasti | 18.1.1996 - 22.8.2017 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej - vyjma zboží uvedeného v příl.zák.č.455/1991 Sb. a zboží tímto zákonem vyloučeného | 18.1.1996 - 22.8.2017 |
předseda představenstva | Jan Szántó |
---|---|
Ve funkci | od 3.5.2023 |
Adresa | Teplická 1683/13, 41201 Litoměřice |
předseda představenstva | Jan Skalický |
---|---|
Ve funkci | od 12.1.2023 do 3.5.2023 |
Adresa | Kladenská 315/13, 40502 Děčín |
předseda představenstva | Ing. Jan Skalický |
---|---|
Ve funkci | od 28.8.2017 do 12.1.2023 |
Adresa | Peškova 967/10, 15200 Praha |
člen představenstva | Ing. Jan Skalický |
---|---|
Ve funkci | od 25.8.2017 do 28.8.2017 |
Adresa | K Tenisu 167, 25229 Dobřichovice |
člen představenstva | Ing. Jan Skalický |
---|---|
Ve funkci | od 25.8.2017 do 28.8.2017 |
Adresa | K Tenisu 167, 25229 Dobřichovice |
člen představenstva | Ing. Josef Podzimek |
---|---|
Ve funkci | od 22.8.2017 do 25.8.2017 |
Adresa | Na Bučance 1622/4, 14000 Praha |
člen představenstva | Ing. Josef Podzimek |
---|---|
Ve funkci | od 22.8.2017 do 25.8.2017 |
Adresa | Na Bučance 1622/4, 14000 Praha |
člen představenstva | Josef Vaverka |
---|---|
Ve funkci | od 10.2.2016 do 22.8.2017 |
Adresa | Počernická 513/56, 10800 Praha |
předseda (ředitel) | Ing. Jan Kareis Ph.D. |
---|---|
Ve funkci | od 10.3.2016 do 22.8.2017 |
Adresa | Radimova 73/22, 16900 Praha |
místopředseda představenstva | Ing. Milan Bryscejn |
---|---|
Ve funkci | od 12.12.2015 do 22.8.2017 |
Adresa | Pod Vrchem 2793, 27601 Mělník |
člen představenstva | Josef Vaverka |
---|---|
Ve funkci | od 10.2.2016 do 22.8.2017 |
Adresa | Počernická 513/56, 10800 Praha |
předseda (ředitel) | Ing. Jan Kareis Ph.D. |
---|---|
Ve funkci | od 10.3.2016 do 22.8.2017 |
Adresa | Radimova 73/22, 16900 Praha |
místopředseda představenstva | Ing. Milan Bryscejn |
---|---|
Ve funkci | od 12.12.2015 do 22.8.2017 |
Adresa | Pod Vrchem 2793, 27601 Mělník |
předseda (ředitel) | Ing. Jan Kareis Ph.D. |
---|---|
Ve funkci | od 17.6.2003 do 10.3.2016 |
Adresa | Radimova 73/22, Praha 6 |
člen představenstva | Josef Vaverka |
---|---|
Ve funkci | od 17.6.2003 do 10.2.2016 |
Adresa | Počernická 513/56, Praha 10 |
místopředseda představenstva | Ing. Milan Bryscejn |
---|---|
Ve funkci | od 9.6.2004 do 12.12.2015 |
Adresa | Pod Vrchem 2793, 27601 Mělník |
místopředseda představenstva | Ing. Jaromír Šlachta |
---|---|
Ve funkci | od 18.1.1996 do 9.6.2004 |
Adresa | Smetanova 476, Frýdek - Místek |
člen představenstva | Ing. Libor Záruba |
---|---|
Ve funkci | od 18.1.1996 do 17.6.2003 |
Adresa | Wolkerova 1, Praha 6 |
předseda (ředitel) | ing. Petr Forman |
---|---|
Ve funkci | od 26.2.1999 do 17.6.2003 |
Adresa | Ječná 15, Praha 2 |
předseda - technický ředitel | Ing. Pavel Němec |
---|---|
Ve funkci | od 23.4.1998 do 26.2.1999 |
Adresa | Vnoučkova 516/12, Praha 4 - Kamýk |
předseda představenstva - ředitel | ing. Petr Forman |
---|---|
Ve funkci | od 18.1.1996 do 23.4.1998 |
Adresa | Ječná 15, Praha 2 |
IČO (identifikační číslo): | 64949192 |
---|---|
Jméno: | VODNÍ CESTY a.s. |
Právní forma podnikání: | Akciová společnost |
Vznik první živnosti: | 18. 1. 1996 |
Celkový počet živností: | 12 |
Aktivních živností: | 3 |
Sídlo: | Na Pankráci 1148/57, Praha 14000 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 18. 1. 1996 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 18. 1. 1996 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 18. 1. 1996 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 13. 6. 2005 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 18. 1. 1996 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 18. 1. 1996 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 18. 1. 1996 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 18. 1. 1996 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 17. 6. 1998 |
Zánik oprávnění | 13. 6. 2005 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 18. 1. 1996 |
Zánik oprávnění | 5. 9. 1996 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 18. 1. 1996 |
Zánik oprávnění | 5. 9. 1996 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 18. 1. 1996 |
Zánik oprávnění | 19. 1. 1996 |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Jan Skalický |
---|
IČO: | 64949192 |
---|---|
Firma: | VODNÍ CESTY a.s. |
Právní forma: | Akciová společnost |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 4 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 18. 1. 1996 |
Sídlo: | Na Pankráci 1148/57, Praha 14000 |
---|
Výstavba bytových a nebytových budov |
Nespecializovaný velkoobchod |
Poradenství v oblasti řízení |
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství |
Ostatní výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd |
Reklamní činnosti |