VODEST, s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
VODEST, s.r.o. (25022881) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Vidhostická 457, 43982 Vroutek. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 8. 1997 a je stále aktivní. VODEST, s.r.o. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o VODEST, s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro VODEST, s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ústí nad Labem | 1. 8. 1997 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 12538 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25022881 | |
Jméno: | VODEST, s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 1.8.1997 |
Zapsána dne: | 1.8.1997 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 1.8.1997 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Vidhostická 457, Vroutek 43982, Česká republika | 9.10.2015 |
---|
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 7.12.2017 |
Opravy silničních vozidel | 7.12.2017 |
Zámečnictví, nástrojářství | 7.12.2017 |
Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů | 7.12.2017 |
Obráběčství | 7.12.2017 |
Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady | 7.12.2017 |
kovoobráběčství | 26.4.2005 - 7.12.2017 |
pronájem a půjčování věcí movitých | 26.4.2005 - 7.12.2017 |
výuka obsluhy (řízení) technických zařízení | 26.4.2005 - 7.12.2017 |
opravy ostatních dopravních prostředků | 1.8.1997 - 7.12.2017 |
opravy motorových vozidel | 1.8.1997 - 7.12.2017 |
koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej | 1.8.1997 - 7.12.2017 |
výroba přívěsových vozíků | 1.8.1997 - 7.12.2017 |
podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady | 1.8.1997 - 7.12.2017 |
zprostředkovatelská činnost | 1.8.1997 - 7.12.2017 |
zámečnictví | 1.8.1997 - 7.12.2017 |
Jednatel | Rostislav Sokoluk |
---|---|
Ve funkci | od 9.10.2015 |
Adresa | Bratří Čapků 641, 44101 Podbořany |
Jednatel | Ing. Libor Šmída |
---|---|
Ve funkci | od 7.12.2017 |
Adresa | Vrchlického 1347/10, 40502 Děčín |
Jednatel | Ing. Martin Knotek |
---|---|
Ve funkci | od 7.12.2017 |
Adresa | Mezní 1973/2, 40502 Děčín |
Jednatel | Rostislav Sokoluk |
---|---|
Ve funkci | od 9.10.2015 do 7.12.2017 |
Adresa | Bratří Čapků 641, 44101 Podbořany |
Jednatel | Rostislav Sokoluk |
---|---|
Ve funkci | od 26.4.2005 do 9.10.2015 |
Adresa | Bratří Čapků 641, 44101 Podbořany |
Jednatel | Rostislav Sokoluk |
---|---|
Ve funkci | od 1.8.1997 do 26.4.2005 |
Adresa | Bratří Čapků 641, Podbořany |
IČO (identifikační číslo): | 25022881 |
---|---|
Jméno: | VODEST, s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 1. 8. 1997 |
Celkový počet živností: | 11 |
Aktivních živností: | 6 |
Sídlo: | Vidhostická 457, Vroutek 43982 |
---|
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 6. 8. 2001 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 1. 8. 1997 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 1. 8. 1997 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 1. 8. 1997 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 1. 8. 1997 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 1. 8. 1997 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 1. 8. 1997 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 1. 8. 1997 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 1. 8. 1997 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 4. 2. 2005 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 4. 2. 2005 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Martin Knotek |
---|
IČO: | 25022881 |
---|---|
Firma: | VODEST, s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Louny |
Základní územní jednotka: | Vroutek |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 1. 8. 1997 |
Sídlo: | Vidhostická 457, Vroutek 43982 |
---|
Povrchová úprava a zušlechťování kovů |
Obrábění |
Výroba zámků a kování |
Výroba motorových vozidel a jejich motorů |
Výroba karoserií motorových vozidel; výroba přívěsů a návěsů |
Opravy strojů |
Činnosti související s odpadními vodami |
Shromažďování a sběr nebezpečných odpadů |
Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů |
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Nespecializovaný velkoobchod |
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách |
Ostatní maloobchod v nespecializovaných prodejnách |
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost |
Pronájem a leasing ostatních výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost |
Ostatní vzdělávání |
Ostatní vzdělávání j. n. |