Vodárenská společnost Česká Třebová, s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Vodárenská společnost Česká Třebová, s.r.o. (60108118) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Kozlovská 1733, 56002 Česká Třebová. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 11. 11. 1993 a je stále aktivní. Vodárenská společnost Česká Třebová, s.r.o. má pět oborů činností.
Jako zdroj dat o Vodárenská společnost Česká Třebová, s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Vodárenská společnost Česká Třebová, s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Hradci Králové | 11. 11. 1993 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 5247 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 60108118 | |
Jméno: | Vodárenská společnost Česká Třebová, s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 11.11.1993 |
Zapsána dne: | 11.11.1993 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 2.7.2014 | |
Společnost nepřipouští vznik různých druhů podílů. | 2.7.2014 | |
Údaje o vzniku společnosti: Společnost s ručením omezeným byla založena společenskou smlouvou dne 29. 10. 1993 podle zák. č. 513/91 Sb. | 11.11.1993 |
Základní kapitál | 203 191 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 25.8.1999 | |
Základní kapitál | 210 694 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 15.3.1999 - 25.8.1999 | |
Základní kapitál | 209 694 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 11.7.1995 - 15.3.1999 | |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 11.11.1993 - 11.7.1995 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Kozlovská 1733, Česká Třebová 56002, Česká republika | 10.1.2019 |
---|---|---|
Adresa: | Staré náměstí 78, Česká Třebová 56002, Česká republika | 24.11.2016 - 10.1.2019 |
Adresa: | Staré náměstí 78, Česká Třebová 56002, Česká republika | 11.11.1993 - 24.11.2016 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona obor činnosti: Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody | 8.3.2023 |
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 2,5 tuny a nepřesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí a nákladní mezinárodní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 2,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí | 8.3.2023 |
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, -nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí | 12.12.2019 - 8.3.2023 |
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování | 21.1.2019 |
Vodoinstalatérství, topenářství | 21.1.2019 |
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, obor činnosti: Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody | 2.7.2014 - 8.3.2023 |
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 11.11.1993 - 2.7.2014 |
Vedení účetnictví | 11.11.1993 - 2.7.2014 |
Dodávka vody - výroba a rozvod pitné a užitkové vody | 11.11.1993 - 2.7.2014 |
Odvádění a čištění odpadních vod | 11.11.1993 - 2.7.2014 |
jednatel | Marek Novotný |
---|---|
Ve funkci | od 14.1.2021 |
Adresa | Zapského 1432, 56002 Česká Třebová |
jednatel | Jiří Šilar |
---|---|
Ve funkci | od 15.4.2019 do 14.1.2021 |
Adresa | Albrechtická 813, 56301 Lanškroun |
jednatel | Jaroslav Zedník |
---|---|
Ve funkci | od 10.1.2019 do 15.4.2019 |
Adresa | Tykačova 1665, 56002 Česká Třebová |
jednatel | Ing. Radoslav Budil |
---|---|
Ve funkci | od 2.7.2014 do 10.1.2019 |
Adresa | Rösslerova 1399, 56002 Česká Třebová |
jednatel | Ing. Radoslav Budil |
---|---|
Ve funkci | od 13.4.2011 do 2.7.2014 |
Adresa | Rösslerova 1399, 56002 Česká Třebová |
jednatel | Ing. Radoslav Budil |
---|---|
Ve funkci | od 11.7.2002 do 13.4.2011 |
Adresa | Pernerova 1658, 56002 Česká Třebová |
jednatel | Ing. Radoslav Budil |
---|---|
Ve funkci | od 11.11.1993 do 11.7.2002 |
Adresa | Pernerova 1657, 56002 Česká Třebová |
jednatel | Ing. Josef Kusý |
---|---|
Ve funkci | od 11.11.1993 do 5.12.1995 |
Adresa | Jiráskova 1011, 56002 Česká Třebová |
IČO (identifikační číslo): | 60108118 |
---|---|
Jméno: | Vodárenská společnost Česká Třebová, s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 11. 11. 1993 |
Celkový počet živností: | 10 |
Aktivních živností: | 4 |
Sídlo: | Kozlovská 1733, Česká Třebová 56002 |
---|
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 12. 7. 2019 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 14. 1. 2019 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 14. 1. 2019 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 11. 11. 1993 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 11. 11. 1993 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 11. 11. 1993 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 11. 11. 1993 |
Zánik oprávnění | 20. 6. 2007 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 11. 11. 1993 |
Zánik oprávnění | 20. 6. 2007 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 11. 11. 1993 |
Zánik oprávnění | 12. 7. 2001 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 11. 11. 1993 |
Zánik oprávnění | 16. 5. 2001 |
Člen statutárního orgánu: | Marek Novotný |
---|
IČO: | 60108118 |
---|---|
Firma: | Vodárenská společnost Česká Třebová, s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Ústí nad Orlicí |
Základní územní jednotka: | Česká Třebová |
Počet zaměstnanců: | 25 - 49 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Veřejné podniky nefinanční |
Datum vzniku: | 11. 11. 1993 |
Sídlo: | Kozlovská 1733, Česká Třebová 56002 |
---|
Shromažďování, úprava a rozvod vody |
Činnosti související s odpadními vodami |
Výstavba bytových a nebytových budov |
Instalace vody, odpadu, plynu, topení a klimatizace |
Silniční nákladní doprava |