Vodácký klub Suchdol nad Lužnicí z.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Sídlí na adrese 837, 37806 Suchdol nad Lužnicí. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 a je stále aktivní. Vodácký klub Suchdol nad Lužnicí z.s. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Vodácký klub Suchdol nad Lužnicí z.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Vodácký klub Suchdol nad Lužnicí z.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Českých Budějovicích | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 1044 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 42409161 | |
Jméno: | Vodácký klub Suchdol nad Lužnicí z.s. | |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 837, Suchdol nad Lužnicí 37806, Česká republika | 28.5.2015 |
---|---|---|
Adresa: | , Suchdol nad Lužnicí , | 1.1.2014 - 28.5.2015 |
místopředseda | Jan Prášil |
---|---|
Ve funkci | od 30.10.2021 |
Adresa | sídl. 17. listopadu 519, 37806 Suchdol nad Lužnicí |
člen výboru | Jakub Klíma |
---|---|
Ve funkci | od 30.10.2021 |
Adresa | Sídl. 17. listopadu 512, 37806 Suchdol nad Lužnicí |
člen výboru | Pavel Roubík |
---|---|
Ve funkci | od 30.10.2021 |
Adresa | Pražská 722, 37806 Suchdol nad Lužnicí |
člen výboru | Martin Prášil |
---|---|
Ve funkci | od 30.10.2021 |
Adresa | Lužnická 388, 37806 Suchdol nad Lužnicí |
člen výboru | Václav Kopáček |
---|---|
Ve funkci | od 30.10.2021 |
Adresa | Erbenova 545, 37806 Suchdol nad Lužnicí |
člen výboru | Jiří Brabec |
---|---|
Ve funkci | od 30.10.2021 |
Adresa | sídl. 9. května 709, 37806 Suchdol nad Lužnicí |
člen výboru | Milada Klímová |
---|---|
Ve funkci | od 30.10.2021 |
Adresa | Benátky 345, 37806 Suchdol nad Lužnicí |
člen výboru | Karel Böhm |
---|---|
Ve funkci | od 30.10.2021 |
Adresa | 178, 37806 Suchdol nad Lužnicí |
předseda výboru | Jan Wipplinger |
---|---|
Ve funkci | od 30.10.2021 |
Adresa | Vitorazská 726, 37806 Suchdol nad Lužnicí |
místopředseda výboru | Jan Prášil |
---|---|
Ve funkci | od 5.6.2018 do 30.10.2021 |
Adresa | sídl. 17. listopadu 519, 37806 Suchdol nad Lužnicí |
člen výboru | Josef Dušek |
---|---|
Ve funkci | od 5.6.2018 do 30.10.2021 |
Adresa | náměstí T. G. Masaryka 9, 37806 Suchdol nad Lužnicí |
člen výboru | Václav Kopáček |
---|---|
Ve funkci | od 5.6.2018 do 30.10.2021 |
Adresa | Erbenova 545, 37806 Suchdol nad Lužnicí |
člen výboru | Jiří Kolář |
---|---|
Ve funkci | od 5.6.2018 do 30.10.2021 |
Adresa | sídl. 17. listopadu 517, 37806 Suchdol nad Lužnicí |
člen výboru | Jiří Brabec |
---|---|
Ve funkci | od 5.6.2018 do 30.10.2021 |
Adresa | sídl. 9. května 709, 37806 Suchdol nad Lužnicí |
člen výboru | Jakub Klíma |
---|---|
Ve funkci | od 5.6.2018 do 30.10.2021 |
Adresa | Sídl. 17. listopadu 512, 37806 Suchdol nad Lužnicí |
člen výboru | Milada Klímová |
---|---|
Ve funkci | od 5.6.2018 do 30.10.2021 |
Adresa | Benátky 345, 37806 Suchdol nad Lužnicí |
člen výboru | JUDr. Karel Böhm |
---|---|
Ve funkci | od 5.6.2018 do 30.10.2021 |
Adresa | 178, 37806 Suchdol nad Lužnicí |
předseda výboru | Jan Wipplinger |
---|---|
Ve funkci | od 5.6.2018 do 30.10.2021 |
Adresa | Vitorazská 726, 37806 Suchdol nad Lužnicí |
Člen výboru | Josef Dušek |
---|---|
Ve funkci | od 28.5.2015 do 5.6.2018 |
Adresa | náměstí T. G. Masaryka 9, 37806 Suchdol nad Lužnicí |
Místopředseda spolku | Jan Wipplinger |
---|---|
Ve funkci | od 28.5.2015 do 5.6.2018 |
Adresa | Vitorazská 726, 37806 Suchdol nad Lužnicí |
Člen výboru | Jan Prášil |
---|---|
Ve funkci | od 28.5.2015 do 5.6.2018 |
Adresa | sídl. 17. listopadu 519, 37806 Suchdol nad Lužnicí |
Člen výboru | Václav Kopáček |
---|---|
Ve funkci | od 28.5.2015 do 5.6.2018 |
Adresa | Erbenova 545, 37806 Suchdol nad Lužnicí |
Člen výboru | Jiří Kolář |
---|---|
Ve funkci | od 28.5.2015 do 5.6.2018 |
Adresa | sídl. 17. listopadu 517, 37806 Suchdol nad Lužnicí |
Člen výboru | Jiří Brabec |
---|---|
Ve funkci | od 28.5.2015 do 5.6.2018 |
Adresa | sídl. 9. května 709, 37806 Suchdol nad Lužnicí |
Člen výboru | Mgr. Marie Kalátová |
---|---|
Ve funkci | od 28.5.2015 do 5.6.2018 |
Adresa | Žižkova 29, 37806 Suchdol nad Lužnicí |
člen výboru | Milada Klímová |
---|---|
Ve funkci | od 28.5.2015 do 5.6.2018 |
Adresa | Benátky 345, 37806 Suchdol nad Lužnicí |
Předseda spolku | JUDr. Karel Böhm |
---|---|
Ve funkci | od 28.5.2015 do 5.6.2018 |
Adresa | 178, 37806 Suchdol nad Lužnicí |
IČO (identifikační číslo): | 42409161 |
---|---|
Jméno: | Vodácký klub Suchdol nad Lužnicí z.s. |
Právní forma podnikání: | Spolek |
Vznik první živnosti: | 2. 2. 1992 |
Celkový počet živností: | 3 |
Aktivních živností: | 3 |
Sídlo: | 837, Suchdol nad Lužnicí 37806 |
---|
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 16. 3. 2016 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 9. 3. 2016 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 9. 3. 2016 |
Člen statutárního orgánu: | Jan Wipplinger |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Jan Prášil |
Člen statutárního orgánu: | Mgr. Marie Kalátová |
Člen statutárního orgánu: | Milada Klímová |
Člen statutárního orgánu: | Jiří Kolář |
Člen statutárního orgánu: | Václav Kopáček |
Člen statutárního orgánu: | JUDr. Karel Böhm |
Člen statutárního orgánu: | Josef Dušek |
IČO: | 42409161 |
---|---|
Firma: | Vodácký klub Suchdol nad Lužnicí z.s. |
Právní forma: | Spolek |
Okres: | Jindřichův Hradec |
Základní územní jednotka: | Suchdol nad Lužnicí |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 2. 2. 1992 |
Sídlo: | 837, Suchdol nad Lužnicí 37806 |
---|
Činnosti sportovních klubů |