VMS elektro, spol. s r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
VMS elektro, spol. s r.o. (25598236) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Krátká 642/1, 68201 Vyškov. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 9. 5. 2000 a je stále aktivní. VMS elektro, spol. s r.o. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o VMS elektro, spol. s r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro VMS elektro, spol. s r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 9. 5. 2000 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 37168 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25598236 | |
Jméno: | VMS elektro, spol. s r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 9.5.2000 |
Zapsána dne: | 9.5.2000 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 9.5.2000 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Krátká 642/1, Vyškov 68201, Česká republika | 4.2.2020 |
---|---|---|
Adresa: | Žerotínova 727/2, Vyškov 68201, Česká republika | 25.6.2015 - 4.2.2020 |
Adresa: | Žerotínova 2, Vyškov 68201, Česká republika | 9.5.2000 - 25.6.2015 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 25.6.2015 |
montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení | 12.1.2004 |
projektování elektrických zařízení | 22.12.2003 - 25.6.2015 |
přípravné práce pro stavby (zemnní práce a terénní úpravy, výkopové práce, bourací a úklidové práce, práce jeřábem) | 24.10.2003 - 25.6.2015 |
pozemní doprava vyjma železniční a silniční motorové dopravy (doprava traktorem) | 24.10.2003 - 25.6.2015 |
lesnictví, těžba dřeva a poskytování služeb v myslivosti (těžba dřeva) | 24.10.2003 - 25.6.2015 |
výroba, opravy a montáž měřidel | 24.10.2003 - 25.6.2015 |
montáž, opravy a údržba vyhrazených elektrických zařízení | 9.5.2000 - 12.1.2004 |
jednatel | Ing. Martin Kyselák |
---|---|
Ve funkci | od 13.1.2021 |
Adresa | 189, 79828 Mořice |
jednatel | Ing. František Kyselák |
---|---|
Ve funkci | od 25.6.2015 |
Adresa | 167, 79828 Mořice |
jednatel | Ing. František Kyselák |
---|---|
Ve funkci | od 9.5.2000 do 25.6.2015 |
Adresa | 167, 79828 Mořice |
IČO (identifikační číslo): | 25598236 |
---|---|
Jméno: | VMS elektro, spol. s r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 9. 5. 2000 |
Celkový počet živností: | 8 |
Aktivních živností: | 3 |
Sídlo: | Krátká 642/1, Vyškov 68201 |
---|
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 25. 3. 2024 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 8. 2. 2002 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 9. 5. 2000 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 8. 9. 2003 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 9. 6. 2003 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 8. 2. 2002 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 8. 2. 2002 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 8. 2. 2002 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Martin Kyselák |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Ing. František Kyselák |
IČO: | 25598236 |
---|---|
Firma: | VMS elektro, spol. s r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Vyškov |
Základní územní jednotka: | Vyškov |
Počet zaměstnanců: | 25 - 49 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 9. 5. 2000 |
Sídlo: | Krátká 642/1, Vyškov 68201 |
---|
Lesnictví a těžba dřeva |
Výroba měřicích, zkušebních a navigačních přístrojů |
Výroba elektrických motorů, generátorů a transformátorů |
Výroba ostatních elektrických zařízení |
Demolice a příprava staveniště |
Potrubní doprava |
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství |