VLTAVSKÁ ZEMĚDĚLSKÁ a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
VLTAVSKÁ ZEMĚDĚLSKÁ a.s. (25126679) je Akciová společnost. Sídlí na adrese , Nová Ves. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 6. 5. 1997 VLTAVSKÁ ZEMĚDĚLSKÁ a.s. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o VLTAVSKÁ ZEMĚDĚLSKÁ a.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro VLTAVSKÁ ZEMĚDĚLSKÁ a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 6. 5. 1997 |
---|---|---|
Spisová značka: | B 4699 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25126679 | |
Jméno: | VLTAVSKÁ ZEMĚDĚLSKÁ a.s. | |
Právní forma: | Akciová společnost | 6.5.1997 |
Zapsána dne: | 6.5.1997 | |
Základní jmění ve výši 60000000,-Kč splaceno | 6.5.1997 | |
Akcie v zaknihované podobě | 6.5.1997 |
Základní kapitál | 60 000 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 6.5.1997 |
Druh | Hodnota | Počet akcií | Platnost údajů od - do |
---|---|---|---|
akcie na jméno | 1 000 Kč | 60 000 | 6.5.1997 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | areál Zemědělského družstva Nová Ves , Nová Ves , Česká republika | 6.5.1997 |
---|
Platnost údajů od - do | |
---|---|
silniční motorová doprava nákladní | 2.2.1998 - 28.9.2001 |
opravy motorových vozidel | 2.2.1998 - 28.9.2001 |
podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady | 2.2.1998 - 28.9.2001 |
zemědělská výroba a zpracování zemědělských surovin | 6.5.1997 - 8.3.2016 |
pronájem výrobních prostředků, motorových vozidel a speciální mechanizace | 6.5.1997 - 28.8.2014 |
poskytování služeb v oblasti zemědělství a obchodu | 6.5.1997 - 28.8.2014 |
ekonomické a organizační poradenství | 6.5.1997 - 28.8.2014 |
podnikání v oblasti nakládání s ostatními odpady /kromě odpadů nebezpečných dle činnosti uvedené v př. 3 živnost.zák./ | 6.5.1997 - 28.8.2014 |
agenturní činnost | 6.5.1997 - 28.8.2014 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje, prodej /kromě činností uvedených v př.1,2,3 živnost.zák./ | 6.5.1997 - 28.8.2014 |
předseda představenstva | Ing. Pavel Bukovský |
---|---|
Ve funkci | od 6.3.2016 |
Adresa | Plickova 553/21, 14900 Praha |
člen představenstva | ing. Hynek Emr |
---|---|
Ve funkci | od 6.5.1997 |
Adresa | U Ladronky 683/22, 16900 Praha |
člen představenstva | Jaroslav Hrdlička |
---|---|
Ve funkci | od 6.5.1997 do 25.5.2021 |
Adresa | 38, 27752 Nová Ves |
předseda představenstva | ing. Pavel Bukovský |
---|---|
Ve funkci | od 6.5.1997 do 6.3.2016 |
Adresa | Legerova 1823/45, 12000 Praha |
člen představenstva | Václav Jandouš |
---|---|
Ve funkci | od 6.5.1997 do 4.2.2014 |
Adresa | Mělnická , Lužec n.Vlt. |
člen představenstva | Jindřich Votrubec |
---|---|
Ve funkci | od 6.5.1997 do 2.2.1998 |
Adresa | 69, 27601 Hořín |
IČO: | 25126679 |
---|---|
Firma: | VLTAVSKÁ ZEMĚDĚLSKÁ a.s. |
Právní forma: | Akciová společnost |
Okres: | Mělník |
Základní územní jednotka: | Nová Ves |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 6. 5. 1997 |
Sídlo: | , Nová Ves |
---|
Pěstování plodin jiných než trvalých |