VLOT, s.r.o., v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
VLOT, s.r.o., v likvidaci (25763946) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Hradecká 2526/3, 13000 Praha 3. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 17. 5. 1999 a je stále aktivní. VLOT, s.r.o., v likvidaci má dva obory činností.
Jako zdroj dat o VLOT, s.r.o., v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro VLOT, s.r.o., v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 17. 5. 1999 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 68089 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25763946 | |
Jméno: | VLOT, s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 17.5.1999 |
Zapsána dne: | 17.5.1999 | |
Důvodem likvidace společnosti je rozhodnutí jediného společníka v působnosti valné hromady o vstupu společnosti do likvidace k 03. 06. 2024. | 3.6.2024 | |
OZNÁMENÍ O VSTUPU DO LIKVIDACE A VÝZVA PŘÍPADNÝM VĚŘITELŮM společnosti VLOT, s.r.o., identifikační číslo 257 63 946, sídlem Hradecká 2526/3, Vinohrady, 130 00 Praha 3, spisová značka C 68089 vedená u Městského soudu v Praze (dále jen společnost). Společnost VLOT, s.r.o., v likvidaci (v souladu s ustanovením § 198 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů) oznamuje, že na základě rozhodnutí jediného společníka byla zrušena a vstoupila dne 03. 06. 2024 do likvidace. Likvidátorem byla zvolena Ing. Oksana Sarková, datum narození 02.02.1968, pobytem č.p. 75, 506 01 Kacákova Lhota. Věřitelé, jiné osoby nebo orgány se vyzývají, aby přihlásili své případné pohledávky, popř. jiná práva vůči likvidované společnosti, v zákonné lhůtě (tři měsíce od druhého zveřejnění v Obchodním věstníku) na adrese sídla společnosti, do datové schránky společnosti. Dne 03. 06. 2024 Ing. Oksana Sarková likvidátor společnosti VLOT, s.r.o., v likvidaci | 3.6.2024 | |
Počet členů statutárního orgánu: 2 | 6.6.2014 - 25.11.2019 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 6.6.2014 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 17.5.1999 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Hradecká 2526/3, Praha 13000, Česká republika | 28.5.2024 |
---|---|---|
Adresa: | Hradecká 2526/3, Praha 13000, Česká republika | 30.1.2003 - 28.5.2024 |
Adresa: | Křenova 439/15, Praha 16200, Česká republika | 17.5.1999 - 30.1.2003 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona obor činnosti: - zprostředkování obchodu a služeb | 28.5.2024 |
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor | 6.4.2018 - 28.5.2024 |
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 9.8.2010 - 28.5.2024 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 17.5.1999 - 30.1.2003 |
zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb | 17.5.1999 - 9.8.2010 |
Jednatel | Grigory Velichko |
---|---|
Ve funkci | od 25.11.2019 |
Adresa | 20, Nitza Boulevard, apartment 26 , Netanya |
Jednatel | Grigory Velichko |
---|---|
Ve funkci | od 6.4.2018 do 25.11.2019 |
Adresa | Nikitskij bulvar 9-36 , Moskva |
jednatel | Victor Velichko |
---|---|
Ve funkci | od 9.8.2010 do 6.4.2018 |
Adresa | Hradecká 2526/3, 13000 Praha |
jednatel | Natalia Rybitski |
---|---|
Ve funkci | od 9.8.2010 do 6.4.2018 |
Adresa | , Moskva, Obolenskij per. 9/1-68 |
jednatel | Grigory Velichko |
---|---|
Ve funkci | od 9.8.2010 do 2.8.2012 |
Adresa | Hradecká 2526/3, 13000 Praha |
jednatel | Victor Velichko |
---|---|
Ve funkci | od 11.8.2004 do 9.8.2010 |
Adresa | Hradecká 2526/3, 13000 Praha |
jednatel | Victor Velitchko |
---|---|
Ve funkci | od 11.9.2003 do 11.8.2004 |
Adresa | Hradecká 2526/3, 13000 Praha |
jednatel | Victor Velitchko |
---|---|
Ve funkci | od 30.1.2003 do 11.9.2003 |
Adresa | Hradecká 2526/3, 13000 Praha |
jednatel | Victor Velichko |
---|---|
Ve funkci | od 14.2.2000 do 30.1.2003 |
Adresa | Křenova 439/15, 16200 Praha |
jednatel | Emil Hapek |
---|---|
Ve funkci | od 17.5.1999 do 14.2.2000 |
Adresa | 8, 26203 Mokrovraty |
IČO (identifikační číslo): | 25763946 |
---|---|
Jméno: | VLOT, s.r.o., v likvidaci |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 17. 5. 1999 |
Celkový počet živností: | 3 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Hradecká 2526/3, Praha 13000 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 17. 5. 1999 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 17. 5. 1999 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 17. 5. 1999 |
Zánik oprávnění | 27. 1. 2003 |
Člen statutárního orgánu: | Grigory Velichko |
---|
IČO: | 25763946 |
---|---|
Firma: | VLOT, s.r.o., v likvidaci |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 3 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 17. 5. 1999 |
Sídlo: | Hradecká 2526/3, Praha 13000 |
---|
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |