Vlna pomoci, z. s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Vlna pomoci, z. s. (10857273) je Spolek. Sídlí na adrese Výstaviště 67, 17000 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 3. 6. 2021 Vlna pomoci, z. s. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Vlna pomoci, z. s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Vlna pomoci, z. s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 3. 6. 2021 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 74920 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 10857273 | |
Jméno: | Vlna pomoci, z. s. | |
Právní forma: | Spolek | 3.6.2021 |
Zapsána dne: | 3.6.2021 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Výstaviště 67, Praha 17000, Česká republika | 3.6.2021 |
---|
Předseda výboru | Matěj Štěpán |
---|---|
Ve funkci | od 3.6.2021 |
Adresa | Malířská 398/3, 17000 Praha |
Místopředseda výboru | David Suslík |
---|---|
Ve funkci | od 22.9.2022 |
Adresa | Blanická 1060/32, 12000 Praha |
Člen výboru | Linda Štindl |
---|---|
Ve funkci | od 2.9.2021 |
Adresa | Pod hájem 1544/2, 15000 Praha |
Místopředseda výboru | David Suslík |
---|---|
Ve funkci | od 3.6.2021 do 22.9.2022 |
Adresa | Na Sádce 1747/5, 14900 Praha |
Člen výboru | Linda Štindl |
---|---|
Ve funkci | od 25.8.2021 do 2.9.2021 |
Adresa | Urbanická 64, 19017 Praha |
Člen výboru | Linda Cihlářová |
---|---|
Ve funkci | od 3.6.2021 do 25.8.2021 |
Adresa | Urbanická 64, 19017 Praha |
IČO: | 10857273 |
---|---|
Firma: | Vlna pomoci, z. s. |
Právní forma: | Spolek |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 7 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 3. 6. 2021 |
Sídlo: | Výstaviště 67, Praha 17000 |
---|
Činnosti organizací na ochranu a zlepšení postavení etnických, menšinových a jiných speciálních skupin |