VLERMA s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
VLERMA s.r.o. (26427397) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Bronzová 2022/25, 15500 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 15. 1. 2001 a je stále aktivní. VLERMA s.r.o. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o VLERMA s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro VLERMA s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 15. 1. 2001 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 81434 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26427397 | |
Jméno: | VLERMA s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 15.1.2001 |
Zapsána dne: | 15.1.2001 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 15.1.2001 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Bronzová 2022/25, Praha 5 15500, Česká republika | 15.1.2001 |
---|
Platnost údajů od - do | |
---|---|
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje s prodej, vyjma činností uvedených v příl. 1-3 zákona č. 455/91 Sb. | 15.1.2001 - 14.8.2019 |
zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb, vyjma činností ze zák. č. 455/1991 Sb. vyloučených či tvořících věcnou náplň konkrétních živností obsažených v příloze 3 tohoto zákona | 15.1.2001 - 14.8.2019 |
jednatel | Magomed Isaev |
---|---|
Ve funkci | od 25.7.2018 |
Adresa | Jitrocelová 760, 25243 Průhonice |
jednatel | Gulmagomed Kazimagomedov |
---|---|
Ve funkci | od 19.1.2016 do 25.7.2018 |
Adresa | Jitrocelová 760, 25243 Průhonice |
jednatel | Gulmagomed Kazimagomedov |
---|---|
Ve funkci | od 19.1.2016 do 25.7.2018 |
Adresa | Jitrocelová 760, 25243 Průhonice |
jednatel | Goulmagomed Kazimagomedov |
---|---|
Ve funkci | od 5.3.2003 do 19.1.2016 |
Adresa | Jitrocelová 760, 25243 Průhonice |
jednatel | Vladimir Mironov |
---|---|
Ve funkci | od 15.1.2001 do 20.3.2006 |
Adresa | Bronzová 2022/25, 15500 Praha 5 |
jednatel | Goulmagomed Kazimagomedov |
---|---|
Ve funkci | od 15.1.2001 do 5.3.2003 |
Adresa | Bronzová 2022/25, 15500 Praha 5 |
IČO (identifikační číslo): | 26427397 |
---|---|
Jméno: | VLERMA s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 15. 1. 2001 |
Celkový počet živností: | 3 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Bronzová 2022/25, Praha 15500 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 15. 1. 2001 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 15. 1. 2001 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 15. 1. 2001 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Magomed Isaev |
---|
IČO: | 26427397 |
---|---|
Firma: | VLERMA s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 13 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 15. 1. 2001 |
Sídlo: | Bronzová 2022/25, Praha 15500 |
---|
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách |