Vladimír Resl má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Vladimír Resl (11436654) je Fyzická osoba podnikající dle jiných zákonů než živnostenského a zákona o zemědělství. Má více oborů činností. Živnost provozuje od roku 1990. V současnosti stále podniká.
Jako zdroj dat o Vladimír Resl nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Vladimír Resl na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
IČO (identifikační číslo): | 11436654 |
---|---|
Jméno: | Vladimír Resl |
Právní forma podnikání: | Fyzická osoba podnikající dle jiných zákonů než živnostenského a zákona o zemědělství |
Vznik první živnosti: | 11. 7. 1990 |
Celkový počet živností: | 16 |
Aktivních živností: | 2 |
Sídlo: | Daliborova 151/3, Liberec 46007 |
---|
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 30. 8. 1994 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 14. 12. 1992 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 14. 12. 1992 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 25. 4. 1994 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 25. 4. 1994 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 25. 4. 1994 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 25. 4. 1994 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 25. 4. 1994 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 25. 4. 1994 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 25. 4. 1994 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 30. 8. 1994 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 4. 7. 2001 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 14. 12. 1992 |
Zánik oprávnění | 18. 10. 2001 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 10. 2. 1993 |
Zánik oprávnění | 18. 10. 2001 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 25. 4. 1994 |
Zánik oprávnění | 18. 10. 2001 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 5. 8. 1992 |
Zánik oprávnění | 29. 8. 1994 |
Ukončení oprávnění | 4. 8. 1994 |
Člen statutárního orgánu: | Vladimír Resl |
---|
IČO: | 11436654 |
---|---|
Firma: | Vladimír Resl |
Právní forma: | Fyzická osoba podnikající dle jiných zákonů než živnostenského a zákona o zemědělství |
Okres: | Liberec |
Základní územní jednotka: | Liberec (nečleněné město) |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Zaměstnavatelé |
Datum vzniku: | 11. 7. 1990 |
Sídlo: | Daliborova 151/3, Liberec 46007 |
---|
Výroba elektřiny |
Příprava staveniště |
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Silniční nákladní doprava |
Ostatní vedlejší činnosti v dopravě |
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j. n. |
Opravy přístrojů a zařízení převážně pro domácnost, dům a zahradu |
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel |