Vladimír Mužík má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Vladimír Mužík (46759336) je Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona. Má více oborů činností. Živnost provozuje od roku 1992. V současnosti stále podniká.
Jako zdroj dat o Vladimír Mužík nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Vladimír Mužík na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
IČO (identifikační číslo): | 46759336 |
---|---|
Jméno: | Vladimír Mužík |
Právní forma podnikání: | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona |
Vznik první živnosti: | 9. 12. 1992 |
Celkový počet živností: | 8 |
Aktivních živností: | 3 |
Sídlo: | Pod Hrází 97, Most 43401 |
---|
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | přerušená |
Vznik oprávnění | 9. 6. 2015 |
Přerušeno od | 15. 2. 2016 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | přerušená |
Vznik oprávnění | 3. 11. 2008 |
Přerušeno od | 26. 10. 2012 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | přerušená |
Vznik oprávnění | 9. 12. 1992 |
Přerušeno od | 15. 2. 2016 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 16. 12. 2002 |
Zánik oprávnění | 3. 9. 2012 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 9. 12. 1992 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 5. 9. 1994 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 3. 9. 1997 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 26. 11. 2001 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Vladimír Mužík |
---|
IČO: | 46759336 |
---|---|
Firma: | Vladimír Mužík |
Právní forma: | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona |
Okres: | Most |
Základní územní jednotka: | Most |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Osoby samostatně výdělečně činné |
Datum vzniku: | 9. 12. 1992 |
Sídlo: | Pod Hrází 97, Most 43401 |
---|
Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů |
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Maloobchod s použitým zbožím v prodejnách |
Silniční nákladní doprava |
Skladování a vedlejší činnosti v dopravě |
Ubytování |
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních |
Činnosti zástupců pojišťovny a makléřů |
Ostatní úklidové činnosti |
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel |