Vladimír Lašek má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Vladimír Lašek (10496912) je Zemědělský podnikatel - fyzická osoba. Má celkem čtyři obory činností. Živnost provozuje od roku 1990. V současnosti stále podniká.
Jako zdroj dat o Vladimír Lašek nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Vladimír Lašek na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
IČO (identifikační číslo): | 10496912 |
---|---|
Jméno: | Vladimír Lašek |
Právní forma podnikání: | Zemědělský podnikatel - fyzická osoba |
Vznik první živnosti: | 1. 5. 1990 |
Celkový počet živností: | 7 |
Aktivních živností: | 2 |
Sídlo: | Polská 904, Pardubice 53003 |
---|
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 16. 4. 2014 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 1. 6. 2000 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 1. 6. 2000 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 20. 10. 1992 |
Zánik oprávnění | 26. 1. 2008 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 12. 11. 1992 |
Zánik oprávnění | 26. 1. 2008 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 24. 11. 1992 |
Zánik oprávnění | 26. 1. 2008 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 12. 11. 1992 |
Zánik oprávnění | 15. 5. 1996 |
Člen statutárního orgánu: | Vladimír Lašek |
---|
IČO: | 10496912 |
---|---|
Firma: | Vladimír Lašek |
Právní forma: | Zemědělský podnikatel - fyzická osoba |
Okres: | Chrudim |
Základní územní jednotka: | Bojanov |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Osoby samostatně výdělečně činné |
Datum vzniku: | 1. 5. 1990 |
Sídlo: | 1, Bojanov 53807 |
---|
Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti |
Destilace, rektifikace a míchání lihovin |
Podpůrné činnosti pro scénická umění |
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel |