VKS Group s.r.o. "v likvidaci" má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
VKS Group s.r.o. "v likvidaci" (01582925) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Sokola Tůmy 1099/1, 70900 Ostrava. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 23. 4. 2013 VKS Group s.r.o. "v likvidaci" má tři obory činností.
Jako zdroj dat o VKS Group s.r.o. "v likvidaci" nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro VKS Group s.r.o. "v likvidaci" na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 23. 4. 2013 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 56191 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 01582925 | |
Jméno: | VKS Group s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 23.4.2013 |
Zapsána dne: | 23.4.2013 | |
Právní důvod zrušení společnosti: Usnesením Krajského soudu v Ostravě č.j. 28Cm 208/2017-30, ze dne 30. 11. 2017, které nabylo právní moci dne 13. 1. 2018, byla společnost zrušena s likvidací a jmenován likvidátor. | 15.2.2018 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 23.4.2013 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Sokola Tůmy 1099/1, Ostrava 70900, Česká republika | 23.4.2013 |
---|
Platnost údajů od - do | |
---|---|
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 13.5.2013 - 1.8.2018 |
- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor | 23.4.2013 |
jednatel | Lukáš Mališ |
---|---|
Ve funkci | od 13.5.2013 |
Adresa | Česká 1277/19, 79201 Bruntál |
jednatel | Lukáš Blažek |
---|---|
Ve funkci | od 23.4.2013 do 13.5.2013 |
Adresa | Nad Palatou 3056/3, 15000 Praha 5 |
IČO (identifikační číslo): | 01582925 |
---|---|
Jméno: | VKS Group s.r.o. "v likvidaci" |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 23. 4. 2013 |
Člen statutárního orgánu: | Lukáš Mališ |
---|
IČO: | 01582925 |
---|---|
Firma: | VKS Group s.r.o. "v likvidaci" |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Ostrava-město |
Základní územní jednotka: | Mariánské Hory a Hulváky |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 23. 4. 2013 |
Sídlo: | Sokola Tůmy 1099/1, Ostrava 70900 |
---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona |
Výstavba bytových a nebytových budov |
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |