VK + SAVSPOL s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
VK + SAVSPOL s.r.o. (29039533) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Ježkova 1054/10, 13000 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 15. 2. 2010 a je stále aktivní. VK + SAVSPOL s.r.o. má dva obory činností.
Jako zdroj dat o VK + SAVSPOL s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro VK + SAVSPOL s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 15. 2. 2010 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 161991 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 29039533 | |
Jméno: | VK + SAVSPOL s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 15.2.2010 |
Zapsána dne: | 15.2.2010 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | 100 % | |
Platnost od - do | 15.2.2010 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Ježkova 1054/10, Praha 3 13000, Česká republika | 15.2.2010 |
---|
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 15.2.2010 |
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor | 15.2.2010 |
jednatel | Mykhaylo Melnychuk |
---|---|
Ve funkci | od 29.9.2010 |
Adresa | Nezvalova 1822/25, 41201 Litoměřice |
jednatel | Lyudmyla Andrusyak |
---|---|
Ve funkci | od 29.9.2010 |
Adresa | Šimonova 1106/9, 16000 Praha 6 |
jednatel | Roman Veklyuk |
---|---|
Ve funkci | od 29.9.2010 |
Adresa | Šimonova 1106/9, 16000 Praha 6 |
jednatel | Yuriy Boychak |
---|---|
Ve funkci | od 29.9.2010 |
Adresa | Šimonova 1106/9, 16000 Praha 6 |
jednatel | Halyna Bondyuk |
---|---|
Ve funkci | od 29.9.2010 |
Adresa | Šimonova 1160, 16000 Praha 6 |
jednatel | Hafiya Hrab |
---|---|
Ve funkci | od 20.10.2010 |
Adresa | Šimonova 1106, 16000 Praha 6 |
jednatel | Vasyl Stenchuk |
---|---|
Ve funkci | od 16.11.2010 |
Adresa | U Akademie 329/3, 17000 Praha 7 |
jednatel | Dmytro Kurin |
---|---|
Ve funkci | od 16.11.2010 |
Adresa | U Akademie 329/3, 17000 Praha 7 |
jednatel | Nataliya Veklyuk |
---|---|
Ve funkci | od 16.11.2010 |
Adresa | Šimonova 1106, 16000 Praha 6 |
jednatel | Galyna Saftiuk |
---|---|
Ve funkci | od 16.11.2010 |
Adresa | Šimonova 1106, 16000 Praha 6 |
jednatel | Viktoriya Kolachuk |
---|---|
Ve funkci | od 15.2.2010 |
Adresa | , Kostylivka, 16 lypnja 4 |
jednatel | Ivan Sytar |
---|---|
Ve funkci | od 15.2.2010 |
Adresa | , Fancuykovo, Komsomolska 12 |
jednatel | Silva Budlyanska |
---|---|
Ve funkci | od 15.2.2010 |
Adresa | , Rachiv, Komarova 21 |
jednatel | Mykhaylo Eyb |
---|---|
Ve funkci | od 15.2.2010 |
Adresa | , Dilove, Haharina 35 |
jednatel | Volodymyr Savka |
---|---|
Ve funkci | od 15.2.2010 |
Adresa | , Lviv, Dzherelna 44/2 |
jednatel | Mariia Koperlos |
---|---|
Ve funkci | od 29.9.2022 |
Adresa | , Kos.Poljana |
jednatel | Mariia Koperlos |
---|---|
Ve funkci | od 12.11.2015 do 29.9.2022 |
Adresa | Šimonova 1106/9, 16300 Praha |
jednatel | Mariia Koperlos |
---|---|
Ve funkci | od 3.12.2013 do 12.11.2015 |
Adresa | Šimonova 1106/9, 16300 Praha |
jednatel | Mariia Koperlos |
---|---|
Ve funkci | od 20.10.2010 do 3.12.2013 |
Adresa | Cukrovarská 33, 19000 Praha 9 |
IČO (identifikační číslo): | 29039533 |
---|---|
Jméno: | VK + SAVSPOL s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 15. 2. 2010 |
Celkový počet živností: | 1 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Ježkova 1054/10, Praha 13000 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 15. 2. 2010 |
Člen statutárního orgánu: | Lyudmyla Andrusyak |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Halyna Bondyuk |
Člen statutárního orgánu: | Yuriy Boychak |
Člen statutárního orgánu: | Roman Veklyuk |
Člen statutárního orgánu: | Mykhaylo Melnychuk |
Člen statutárního orgánu: | Hafiya Hrab |
Člen statutárního orgánu: | Nataliya Veklyuk |
Člen statutárního orgánu: | Dmytro Kurin |
Člen statutárního orgánu: | Vasyl Stenchuk |
Člen statutárního orgánu: | Galyna Saftiuk |
Člen statutárního orgánu: | Mariia Koperlos |
Člen statutárního orgánu: | Volodymyr Savka |
Člen statutárního orgánu: | Ivan Sytar |
Člen statutárního orgánu: | Mykhaylo Eyb |
Člen statutárního orgánu: | Viktoriya Kolachuk |
Člen statutárního orgánu: | Szilvia Magos |
IČO: | 29039533 |
---|---|
Firma: | VK + SAVSPOL s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 3 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou |
Datum vzniku: | 15. 2. 2010 |
Sídlo: | Ježkova 1054/10, Praha 13000 |
---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona |
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |