Vižňov 297, spol. s r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Vižňov 297, spol. s r.o. (25957988) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese 297, 54983 Meziměstí. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 8. 8. 2001 Vižňov 297, spol. s r.o. má dva obory činností.
Jako zdroj dat o Vižňov 297, spol. s r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Vižňov 297, spol. s r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Hradci Králové | 8. 8. 2001 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 17514 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25957988 | |
Jméno: | Vižňov 297, spol. s r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 8.8.2001 |
Zapsána dne: | 8.8.2001 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 8.8.2001 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 297, Meziměstí 54983, Česká republika | 14.10.2016 |
---|---|---|
Adresa: | 297, Meziměstí 54981, Česká republika | 6.9.2005 - 14.10.2016 |
Adresa: | Palackého 920, Náchod 54701, Česká republika | 8.8.2001 - 6.9.2005 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 11.4.2019 |
Specializovaný maloobchod | 8.8.2001 - 11.4.2019 |
jednatel | Tomáš Hrdlička |
---|---|
Ve funkci | od 1.5.2019 |
Adresa | 297, 54983 Meziměstí |
jednatel | Tomáš Hrdlička |
---|---|
Ve funkci | od 11.4.2019 do 1.5.2019 |
Adresa | 22, 28201 Tismice |
jednatel | Frits Gijsbertus Nijman |
---|---|
Ve funkci | od 14.10.2016 do 11.4.2019 |
Adresa | Weerribben 18 , Diemen |
jednatel | Frits Gijsbertus Nijman |
---|---|
Ve funkci | od 23.6.2011 do 14.10.2016 |
Adresa | , Diemen, Weerribben 18, 1112 KL |
jednatel | Frits Gijsbertus Nijman |
---|---|
Ve funkci | od 23.6.2011 do 14.10.2016 |
Adresa | , Diemen, Weerribben 18, 1112 KL |
jednatel | Cornelis Adrianus Oliemans |
---|---|
Ve funkci | od 23.4.2007 do 7.6.2011 |
Adresa | , Amsterdam, Trompenburgstraat 143 I, 1079 TW |
jednatel | Simon Chajes |
---|---|
Ve funkci | od 6.9.2005 do 23.4.2007 |
Adresa | 297, 54981 Meziměstí |
Jednatel | Markéta Votavová |
---|---|
Ve funkci | od 8.8.2001 do 6.9.2005 |
Adresa | Chudeřín 8, 43603 Litvínov |
IČO: | 25957988 |
---|---|
Firma: | Vižňov 297, spol. s r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Náchod |
Základní územní jednotka: | Meziměstí |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 8. 8. 2001 |
Sídlo: | 297, Meziměstí 54983 |
---|
Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách |
Ubytování |