VIVAX, spol. s r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
VIVAX, spol. s r.o. (47670428) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese náměstí Václava Vacka 1668/15, 70800 Ostrava. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 9. 11. 1992 a je stále aktivní. VIVAX, spol. s r.o. má čtyři obory činností.
Jako zdroj dat o VIVAX, spol. s r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro VIVAX, spol. s r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 9. 11. 1992 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 5148 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 47670428 | |
Jméno: | VIVAX, spol. s r. o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 9.11.1992 |
Zapsána dne: | 9.11.1992 |
Základní kapitál | 161 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 16.7.1999 | |
Základní kapitál | 160 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 9.11.1992 - 16.7.1999 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | nám. V. Vacka , Ostrava - Poruba 70800, neuveden | 9.11.1992 - 16.1.2012 |
---|
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 16.1.2012 |
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor | 16.1.2012 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 9.11.1992 - 16.1.2012 |
zprostředkování obchodu | 9.11.1992 - 16.1.2012 |
zprostředkování prací a služeb | 9.11.1992 - 16.1.2012 |
pronájem nemovitostí vč. bytového hospodářství | 9.11.1992 - 16.1.2012 |
jednatel | MUDr. Miroslava Kulhavá |
---|---|
Ve funkci | od 16.1.2012 |
Adresa | Na Makytůvkách 336/16, 70800 Ostrava |
jednatel | MUDr. Dagmar Mlejnková |
---|---|
Ve funkci | od 16.1.2012 |
Adresa | Otakara Jeremiáše 1997/23, 70800 Ostrava |
jednatel | MUDr. Miroslava Kulhavá |
---|---|
Ve funkci | od 2.7.2002 do 16.1.2012 |
Adresa | Na Makytůvkách 336/16, Ostrava - Pustkovec |
jednatel | MUDr. Taťána Luberová |
---|---|
Ve funkci | od 2.7.2002 do 16.1.2012 |
Adresa | B. Martinů 1715, Ostrava 4 |
jednatel | MUDr. Dagmar Mlejnková |
---|---|
Ve funkci | od 2.7.2002 do 16.1.2012 |
Adresa | O. Jeremiáše 1997, Ostrava 4 |
jednatel | MUDr. Taťána Luberová |
---|---|
Ve funkci | od 27.3.1996 do 2.7.2002 |
Adresa | B. Martinů 1715, Ostrava - Poruba |
jednatel | MUDr. Dagmar Mlejnková |
---|---|
Ve funkci | od 27.3.1996 do 2.7.2002 |
Adresa | Jeremiáše 1997, Ostrava - Poruba |
jednatel | MUDr. Miroslava Kulhavá |
---|---|
Ve funkci | od 9.11.1992 do 2.7.2002 |
Adresa | Maďarská 1452, Ostrava 4 |
IČO (identifikační číslo): | 47670428 |
---|---|
Jméno: | VIVAX, spol. s r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 9. 11. 1992 |
Celkový počet živností: | 5 |
Aktivních živností: | 1 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 9. 11. 1992 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 9. 11. 1992 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 9. 11. 1992 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 9. 11. 1992 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 9. 11. 1992 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | MUDr. Miroslava Kulhavá |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | MUDr. Dagmar Mlejnková |
Člen statutárního orgánu: | MUDr. Taťána Luberová |
IČO: | 47670428 |
---|---|
Firma: | VIVAX, spol. s r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Ostrava-město |
Základní územní jednotka: | Poruba |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 9. 11. 1992 |
Sídlo: | náměstí Václava Vacka 1668/15, Ostrava 70800 |
---|
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách |
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti |