VITUS a.s. organizační složka má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
VITUS a.s. organizační složka (60444746) je Odštěpný závod nebo jiná organizační složka podniku zapisující se do obchodního rejstříku. Sídlí na adrese Borovanského 2219/9, 15500 Praha 5. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 9. 5. 1994 a je stále aktivní. VITUS a.s. organizační složka má dva obory činností.
Jako zdroj dat o VITUS a.s. organizační složka nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro VITUS a.s. organizační složka na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 9. 5. 1994 |
---|---|---|
Spisová značka: | A 9032 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 60444746 | |
Jméno: | VITUS a.s. organizační složka | |
Právní forma: | Odštěpný závod nebo jiná organizační složka podniku zapisující se do obchodního rejstříku | 9.5.1994 |
Zapsána dne: | 9.5.1994 | |
Organizač.složka založena: zakladatelem je VITUS a.s. se sídlem 105023 Moskva, ul.B.Semjonovskaja 40 | 9.5.1994 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Borovanského 2219/9, Praha 15500, Česká republika | 9.11.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Borovanského 2219, Praha 5 15000, Česká republika | 10.12.1996 - 9.11.2016 |
Adresa: | Ovenecká 39, Praha 7 , Česká republika | 9.5.1994 - 10.12.1996 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
obchodní zastupitelství - propagace činnost zahraniční firmy na českém trhu a průzkum trhu - výkon činnosti pozastaven rozhodnutím Obvodního úřadu Městské části Praha 7, živnostenský odbor ze dne 3.6.1997, které nabylo právní moci dne 10.7.1997 | 12.11.1997 |
obchodní zastupitelství - propagace činnost zahraniční firmy na českém trhu a průzkum trhu | 9.5.1994 - 12.11.1997 |
Oleg Kalačnikov | |
Ve funkci | od 9.5.1994 |
Adresa | Ovenecká 39, Praha 7 |
IČO (identifikační číslo): | 60444746 |
---|---|
Jméno: | VITUS a.s. organizační složka |
Právní forma podnikání: | Odštěpný závod zahraniční právnické osoby |
Vznik první živnosti: | 9. 5. 1994 |
Celkový počet živností: | 2 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Borovanského 2219/9, Praha 15500 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 9. 5. 1994 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 9. 5. 1994 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Oleg Kalachnikov |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Oleg Kalachnikov |
IČO: | 60444746 |
---|---|
Firma: | VITUS a.s. organizační složka |
Právní forma: | Odštěpný závod zahraniční právnické osoby |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 13 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou |
Datum vzniku: | 9. 5. 1994 |
Sídlo: | Borovanského 2219/9, Praha 15500 |
---|
Reklamní činnosti |
Průzkum trhu a veřejného mínění |