VITLEVER s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
VITLEVER s.r.o. (25730061) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Levského 3187/6, 14300 Praha 4. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 21. 1. 1999 a je stále aktivní. VITLEVER s.r.o. má dva obory činností.
Jako zdroj dat o VITLEVER s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro VITLEVER s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 21. 1. 1999 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 65006 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25730061 | |
Jméno: | VITLEVER s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 21.1.1999 |
Zapsána dne: | 21.1.1999 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 21.1.1999 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Levského 3187/6, Praha 14300, Česká republika | 22.11.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Levského 6, Praha 4 , Česká republika | 13.8.1999 - 22.11.2016 |
Adresa: | Hasova 3093/1, Praha 4-Kamýk 14200, Česká republika | 21.1.1999 - 13.8.1999 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej s výjimkou činností uvedených v přílohách zákona č.455/91 Sb. | 21.1.1999 |
hostinská činnost | 21.1.1999 |
Jednatel | Alexandre Pavlov |
---|---|
Ve funkci | od 13.8.1999 |
Adresa | Pod Kavalírkou 231, Praha 5 |
Jednatel | Klára Kubínová |
---|---|
Ve funkci | od 21.1.1999 do 13.8.1999 |
Adresa | Písecká 7, 13000 Praha 3 |
IČO (identifikační číslo): | 25730061 |
---|---|
Jméno: | VITLEVER s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 21. 1. 1999 |
Celkový počet živností: | 3 |
Aktivních živností: | 2 |
Sídlo: | Levského 3187/6, Praha 14300 |
---|
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 21. 1. 1999 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 21. 1. 1999 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 21. 1. 1999 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Alexandre Pavlov |
---|
IČO: | 25730061 |
---|---|
Firma: | VITLEVER s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 12 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou |
Datum vzniku: | 21. 1. 1999 |
Sídlo: | Levského 3187/6, Praha 14300 |
---|
Velkoobchod, kromě motorových vozidel |
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních |