VITIS KH v.o.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
VITIS KH v.o.s. (26727269) je Veřejná obchodní společnost. Sídlí na adrese Václavské náměstí 176/11, 28401 Kutná Hora. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 23. 9. 2002 a je stále aktivní. VITIS KH v.o.s. má čtyři obory činností.
Jako zdroj dat o VITIS KH v.o.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro VITIS KH v.o.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 23. 9. 2002 |
---|---|---|
Spisová značka: | A 47484 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26727269 | |
Jméno: | VITIS KH v.o.s. | |
Právní forma: | Veřejná obchodní společnost | 23.9.2002 |
Zapsána dne: | 23.9.2002 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Václavské náměstí 176/11, Kutná Hora 28401, Česká republika | 7.6.2017 |
---|---|---|
Adresa: | Na Chmelnici 402, Kutná Hora 28400, Česká republika | 23.9.2002 - 7.6.2017 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
hostinská činnost | 23.9.2002 |
specializovaný maloobchod | 23.9.2002 |
velkoobchod | 23.9.2002 |
zprostředkování obchodu | 23.9.2002 |
společník | Aleš Svoboda |
---|---|
Ve funkci | od 6.5.2021 |
Adresa | Šultysova 170/8, 28401 Kutná Hora |
společník | Aleš Svoboda |
---|---|
Ve funkci | od 28.7.2004 do 6.5.2021 |
Adresa | Šultysova 170/8, 28400 Kutná Hora |
společník | Robert Kafka |
---|---|
Ve funkci | od 16.7.2015 do 25.2.2021 |
Adresa | Váňova 429, 28403 Kutná Hora |
společník | Robert Kafka |
---|---|
Ve funkci | od 28.7.2004 do 16.7.2015 |
Adresa | Váňova 429, 28403 Kutná Hora |
společník | Radek Bodlák |
---|---|
Ve funkci | od 23.9.2002 do 28.7.2004 |
Adresa | Vojtěchova 450, 28907 Libice nad Cidlinou |
společník | Aleš Svoboda |
---|---|
Ve funkci | od 23.9.2002 do 28.7.2004 |
Adresa | Barborská 34, 28400 Kutná Hora |
IČO (identifikační číslo): | 26727269 |
---|---|
Jméno: | VITIS KH v.o.s. |
Právní forma podnikání: | Veřejná obchodní společnost |
Vznik první živnosti: | 23. 9. 2002 |
Celkový počet živností: | 6 |
Aktivních živností: | 3 |
Sídlo: | Václavské náměstí 176/11, Kutná Hora 28401 |
---|
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 13. 2. 2014 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 23. 9. 2002 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 23. 9. 2002 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 23. 9. 2002 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 23. 9. 2002 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 23. 9. 2002 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Robert Kafka |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Aleš Svoboda |
IČO: | 26727269 |
---|---|
Firma: | VITIS KH v.o.s. |
Právní forma: | Veřejná obchodní společnost |
Okres: | Kutná Hora |
Základní územní jednotka: | Kutná Hora |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 23. 9. 2002 |
Sídlo: | Václavské náměstí 176/11, Kutná Hora 28401 |
---|
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Nespecializovaný velkoobchod |
Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách |
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních |