Viterra Czech s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Viterra Czech s.r.o. (24148032) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Žukovova 1658/27A, 40003 Ústí nad Labem. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 22. 8. 2011 a je stále aktivní. Viterra Czech s.r.o. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o Viterra Czech s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Viterra Czech s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ústí nad Labem | 22. 8. 2011 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 35357 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 24148032 | |
Jméno: | THQ Services s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 22.8.2011 |
Zapsána dne: | 22.8.2011 | |
Na základě projektu fúze sloučením ze dne 2.11.2020 došlo ke sloučení, při němž s účinností k 31.12.2020 na společnost Viterra Czech s.r.o. (původně Glencore Agriculture Czech s.r.o.), jakožto společnost nástupnickou, přešlo jmění zanikající společnosti U sti Infrastructure s.r.o., se sídlem Žukovova 1658/27a, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem, IČO: 248 43 245. | 31.12.2020 | |
V důsledku fúze sloučením došlo k zániku společnosti Usti Oilseed Processing s.r.o., IČO 24764884, se sídlem Žukovova 1658/27a, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu C, vložce č. 35141, s přechodem veškerého jejího jmění na nástupnickou společnost Glencore Agriculture Czech s.r.o., IČO 24148032, se sídlem Žukovova 1658/27a, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem. | 31.12.2018 | |
Na společnost Glencore Grain Czech s.r.o. (dříve Usti Oils s.r.o.), IČO 24148032, se sídlem Žukovova 1658/27A, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu C, vložce č. 35357, jako na s polečnost nástupnickou, přešlo fúzí sloučením veškeré jmění zanikající společnosti Glencore Grain Czech s.r.o., IČO 24822787, se sídlem Žukovova 1658/27A, Střekov, 40003 Ústí nad Labem, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad La bem v oddílu C, vložce č. 35496. Rozhodným dnem přeměny byl 1. leden 2015. | 31.12.2015 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 23.5.2014 | |
Počet členů statutárního orgánu: 3 | 23.5.2014 - 10.8.2017 |
Základní kapitál | 484 705 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 30.6.2019 | |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 22.8.2011 - 30.6.2019 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Žukovova 1658/27A, Ústí nad Labem 40003, Česká republika | 10.8.2017 |
---|---|---|
Adresa: | Na strži 1702/65, Praha 4 14000, Česká republika | 30.5.2013 - 1.2.2015 |
Adresa: | Klimentská 1216/46, Praha 1 11002, Česká republika | 22.8.2011 - 30.5.2013 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
distribuce pohonných hmot | 11.4.2018 |
výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických směsí a prodej chemických látek a chemických směsí klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické | 1.2.2015 |
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 18.10.2011 |
výroba a zpracování paliv a maziv | 18.10.2011 - 23.5.2014 |
výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků a prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické | 18.10.2011 - 1.2.2015 |
Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor | 22.8.2011 - 18.10.2011 |
jednatel B | Peter Mario Mouthaan |
---|---|
Ve funkci | od 5.12.2018 |
Adresa | De Loete 27 , Pijnacker |
jednatel A | Attila Szlovacsek |
---|---|
Ve funkci | od 3.6.2021 |
Adresa | Beléndek utca 4/A , 2030 Érd |
jednatel A | Petr Kalashnikov |
---|---|
Ve funkci | od 26.5.2022 |
Adresa | Chmielna 3 , 80748 Gdańsk |
jednatel A | Csaba Juhász |
---|---|
Ve funkci | od 10.10.2019 do 3.6.2021 |
Adresa | Jászóvár utca 12. , 2100 Gödöllő |
jednatel B | Mgr. Aneta Martišková |
---|---|
Ve funkci | od 27.12.2019 do 4.6.2020 |
Adresa | Na Výsluní 257, 76001 Zlín |
jednatel B | Aneta Martišková |
---|---|
Ve funkci | od 5.12.2018 do 27.12.2019 |
Adresa | Na Výsluní 257, 76001 Zlín |
jednatel A | Maurice Eric Bensadon |
---|---|
Ve funkci | od 5.12.2018 do 10.10.2019 |
Adresa | 41 Rue Crozatier , 75012 Paříž |
jednatel | Maurice Eric Bensadon |
---|---|
Ve funkci | od 8.10.2018 do 5.12.2018 |
Adresa | 41 Rue Crozatier , 75012 Paříž |
jednatel | Aneta Martišková |
---|---|
Ve funkci | od 8.10.2018 do 5.12.2018 |
Adresa | Na Výsluní 257, 76001 Zlín |
jednatel | Peter Mario Mouthaan |
---|---|
Ve funkci | od 4.6.2014 do 5.12.2018 |
Adresa | De Loete 27 , Pijnacker |
Jednatel | Ernest Christian Mostert |
---|---|
Ve funkci | od 10.8.2017 do 8.10.2018 |
Adresa | Frankenslag 76 , 's-Gravenhage |
jednatel | Sylvie Marie-Claire Kosorog |
---|---|
Ve funkci | od 23.5.2014 do 8.10.2018 |
Adresa | Lloydkade 833 , Rotterdam |
Jednatel | Ernest Christian Mostert |
---|---|
Ve funkci | od 10.8.2017 do 8.10.2018 |
Adresa | Frankenslag 76 , 's-Gravenhage |
jednatel | Sylvie Marie-Claire Kosorog |
---|---|
Ve funkci | od 23.5.2014 do 8.10.2018 |
Adresa | Lloydkade 833 , Rotterdam |
jednatel | Ernest Christian Mostert |
---|---|
Ve funkci | od 29.11.2011 do 10.8.2017 |
Adresa | , ´s-Gravenhage, Frankenslag 76, 2582HT |
jednatel | Ernest Christian Mostert |
---|---|
Ve funkci | od 29.11.2011 do 10.8.2017 |
Adresa | , ´s-Gravenhage, Frankenslag 76, 2582HT |
jednatel | Csaba Juhász |
---|---|
Ve funkci | od 12.1.2012 do 23.5.2014 |
Adresa | , Gödöllő, Király utca 14, 2100 |
jednatel | Wilhelmus Marinus Van Deurzen |
---|---|
Ve funkci | od 29.11.2011 do 23.5.2014 |
Adresa | , Spijkenisse, Reina Prinsen Geerligspd 21, 3207FN |
jednatel | Csaba Juhász |
---|---|
Ve funkci | od 6.1.2012 do 12.1.2012 |
Adresa | , Gödölő, Király utca 14, 2100 |
jednatel | Anna Rubínová |
---|---|
Ve funkci | od 22.8.2011 do 29.11.2011 |
Adresa | Kopretinová 783, 25091 Zeleneč |
IČO (identifikační číslo): | 24148032 |
---|---|
Jméno: | Viterra Czech s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 22. 8. 2011 |
Celkový počet živností: | 4 |
Aktivních živností: | 3 |
Sídlo: | Žukovova 1658/27, Ústí nad Labem 40003 |
---|
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 18. 12. 2015 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 5. 10. 2011 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 5. 10. 2011 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 5. 10. 2011 |
Zánik oprávnění | 2. 11. 2013 |
Člen statutárního orgánu: | Peter Mario Mouthaan |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Csaba Juhász |
IČO: | 24148032 |
---|---|
Firma: | Viterra Czech s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Ústí nad Labem |
Základní územní jednotka: | Ústí nad Labem-Střekov |
Počet zaměstnanců: | 200 - 249 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou |
Datum vzniku: | 22. 8. 2011 |
Sídlo: | Žukovova 1658/27, Ústí nad Labem 40003 |
---|
Výroba olejů a tuků |
Výroba průmyslových krmiv |
Výroba chemických látek a chemických přípravků |
Výroba jiných základních organických chemických látek |
Shromažďování a sběr odpadů, kromě nebezpečných |
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Velkoobchod s kapalnými palivy a příbuznými výrobky |
Nespecializovaný velkoobchod |
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách |
Skladování |
Ostatní technické zkoušky a analýzy |
Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd |
Jiné profesní, vědecké a technické činnosti j. n. |
Pronájem a leasing ostatních výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost |
Úklidové činnosti |
Administrativní a kancelářské činnosti |