Vitakraft CHOVEX s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Vitakraft CHOVEX s.r.o. (25822632) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese 287, 73953 Třanovice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 16. 10. 1998 a je stále aktivní. Vitakraft CHOVEX s.r.o. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o Vitakraft CHOVEX s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Vitakraft CHOVEX s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 16. 10. 1998 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 19464 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25822632 | |
Jméno: | CHOVEX s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 16.10.1998 |
Zapsána dne: | 16.10.1998 | |
Na společnost Vitakraft CHOVEX s.r.o., se sídlem Třanovice č.p. 287, 739 53 Třanovice, IČ 25822632, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddílu C, vložce číslo 19464, přešlo v důsledku fúze sloučením, jako na společnost nást upnickou, jmění zanikající společnosti AGROCHOVEX s.r.o., se sídlem Třanovice č.p. 287, 739 53 Třanovice, IČ 25822616, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddílu C, vložce 19463, a to podle projektu přeměny vnitrostátní fúze sloučením ze dne 27.10.2022. | 23.12.2022 |
Základní kapitál | 12 500 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 10.8.2011 | |
Základní kapitál | 6 538 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 30.4.2005 - 10.8.2011 | |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 16.10.1998 - 30.4.2005 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 287, Třanovice 73953, Česká republika | 30.10.2014 |
---|---|---|
Adresa: | 287, Hnojník 73953, Česká republika | 30.4.2005 - 6.4.2006 |
Adresa: | Dvořákova 14, Český Těšín , Česká republika | 16.10.1998 - 30.4.2005 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, přičemž obory této živnosti jsou: - Chov zvířat a jejich výcvik (s výjimkou živočišné výroby) - Výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů - Výroba dalších výrobků zpracovatelského průmyslu - Zprostředkování obchodu a služeb - Velkoobchod a maloobchod | 24.9.2021 |
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené h motnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí. | 30.10.2014 |
Obchod se zvířaty určenými pro zájmové chovy | 30.10.2014 |
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 30.10.2014 - 24.9.2021 |
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 8.1.2010 - 30.10.2014 |
velkoobchod | 4.8.2005 - 8.1.2010 |
zprostředkování obchodu a služeb | 4.8.2005 - 8.1.2010 |
specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím | 4.8.2005 - 8.1.2010 |
chov domácích a zoologických zvířat a poskytování souvisejících služeb | 4.8.2005 - 8.1.2010 |
výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů | 4.8.2005 - 8.1.2010 |
silniční motorová doprava nákladní | 4.8.2005 - 30.10.2014 |
obchod se zvířaty určenými pro zájmové chovy | 4.8.2005 - 30.10.2014 |
nákup a prodej krmiv a živých zvířat | 16.10.1998 - 4.8.2005 |
výroba chovatelských potřeb (vyjma činností uvedených v příloze 1-3 živnostenského zákona č. 455/91 Sb., ve znění pozdějších předpisů) | 16.10.1998 - 8.1.2010 |
jednatel | Jindřich Mackowski |
---|---|
Ve funkci | od 19.8.2013 |
Adresa | 18, 73955 Smilovice |
jednatel | Jindřich Mackowski |
---|---|
Ve funkci | od 1.12.2007 do 19.8.2013 |
Adresa | Smilovice 18, 73955 Frýdek-Místek |
jednatel | Bianca Ingrid Gisela Ley |
---|---|
Ve funkci | od 8.1.2010 do 19.8.2013 |
Adresa | 20, 28832 Achim |
jednatel | Jindřich Mackowski |
---|---|
Ve funkci | od 16.10.1998 do 1.12.2007 |
Adresa | Smilovice 18, Frýdek-Místek |
IČO (identifikační číslo): | 25822632 |
---|---|
Jméno: | Vitakraft CHOVEX s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 16. 10. 1998 |
Celkový počet živností: | 11 |
Aktivních živností: | 3 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 18. 10. 2016 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 4. 5. 2005 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 16. 10. 1998 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 28. 6. 2005 |
Zánik oprávnění | 10. 10. 2016 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 16. 10. 1998 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 16. 10. 1998 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 16. 10. 1998 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 4. 5. 2005 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 4. 5. 2005 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 4. 5. 2005 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 16. 10. 1998 |
Zánik oprávnění | 3. 6. 2005 |
Člen statutárního orgánu: | Jindřich Mackowski |
---|
IČO: | 25822632 |
---|---|
Firma: | Vitakraft CHOVEX s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Frýdek-Místek |
Základní územní jednotka: | Třanovice |
Počet zaměstnanců: | 50 - 99 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou |
Datum vzniku: | 16. 10. 1998 |
Sídlo: | 287, Třanovice 73953 |
---|
Chov zvířat pro zájmový chov |
Výroba průmyslových krmiv pro hospodářská zvířata |
Ostatní zpracovatelský průmysl j. n. |
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Velkoobchod s živými zvířaty |
Silniční nákladní doprava |
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel |