VITA NOVA s.r.o. v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
VITA NOVA s.r.o. v likvidaci (25046403) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese 63, 41501 Modlany. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 23. 12. 1998 a je stále aktivní. VITA NOVA s.r.o. v likvidaci má více oborů činností.
Jako zdroj dat o VITA NOVA s.r.o. v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro VITA NOVA s.r.o. v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ústí nad Labem | 23. 12. 1998 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 14832 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25046403 | |
Jméno: | VITA NOVA s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 23.12.1998 |
Zapsána dne: | 23.12.1998 | |
Právní důvod zrušení: Usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j. 20 Cm 36/2024-6, ze dne 9. 5. 2024, byla zrušena s likvidací společnost VITA NOVA ,s.r.o., sídlem Modlany - Drahkov 63, PSČ 41501, identifikační číslo: 25046403. Usnesení nabylo právní moci dne 29. 5. 2024. | 28.6.2024 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 23.12.1998 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 63, Modlany 41501, Česká republika | 28.5.2010 |
---|---|---|
Adresa: | Třebízského 2734/3, Teplice 41501, Česká republika | 15.11.2006 - 28.5.2010 |
Adresa: | Masarykova 225/177, Ústí nad Labem 40001, Česká republika | 20.10.2000 - 15.11.2006 |
Adresa: | Poláčkova 3237/4, Ústí nad Labem 40011, Česká republika | 23.12.1998 - 20.10.2000 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti tělovýchovy a sportu | 15.9.2010 |
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 5.3.2010 |
provádění staveb, jejich změn a odstraňování | 5.3.2010 |
provádění jednoduchých a drobných staveb, jejich změn a odstraňování | 15.11.2006 - 5.3.2010 |
správa a údržba nemovitostí | 15.11.2006 - 5.3.2010 |
povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů | 15.11.2006 - 5.3.2010 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 23.12.1998 - 5.3.2010 |
Jednatel | Yaroslav Moloshnikov |
---|---|
Ve funkci | od 27.11.2015 |
Adresa | Československých legií 1131/23, 41501 Teplice |
Jednatel | Larisa Moloshnikova |
---|---|
Ve funkci | od 27.11.2015 |
Adresa | , pobyt v ČR: Ústí nad Labem, Neštěmice, Sibiřská 376, PSČ 403 31, trvale bytem: Sankt Peterburg, Evdokima Ogneva 14-160, 193 232 |
Jednatel | Yaroslav Moloshnikov |
---|---|
Ve funkci | od 28.5.2010 do 27.11.2015 |
Adresa | Sibiřská 376, 40331 Ústí nad Labem |
Jednatel | Larisa Moloshnikova |
---|---|
Ve funkci | od 15.9.2010 do 27.11.2015 |
Adresa | , pobyt v ČR: Ústí nad Labem, Neštěmice, Sibiřská 376, PSČ 403 31, trvale bytem: Sankt Peterburg, Evdokima Ogneva 14-160, 193 232 |
Jednatel | Yaroslav Moloshnikov |
---|---|
Ve funkci | od 5.3.2010 do 28.5.2010 |
Adresa | , pobyt v ČR: Ústí nad Labem, Sibiřská 376, PSČ 403 31, trvale bytem: 193232 Sankt Peterburg, ul. Dybenko 21/1 |
Jednatel | Yaroslav Moloshnikov |
---|---|
Ve funkci | od 16.10.2007 do 5.3.2010 |
Adresa | , 193232 Sankt Peterburg, ul. Dybenko 21/1, Ruská federace, pobyt v ČR: ul. Keplerova 712/32, Ústí nad Labem, PSČ 400 07 |
Jednatel | Yaroslav Moloshnikov |
---|---|
Ve funkci | od 15.11.2006 do 16.10.2007 |
Adresa | , 193232 Sankt Peterburg, ul. Dybenko 21/1, Ruská federace, pobyt v ČR na ads. 400 07 Ústí nad Labem, Dr. Horákové 625/3 |
Jednatel | Sergey Tarasov |
---|---|
Ve funkci | od 2.8.2005 do 15.11.2006 |
Adresa | , 184205 Apatity Murmanské oblasti, prospekt Sidorenko 26, Ruská federace, pobyt v ČR na ads. Třebušín 381, PSČ 411 43 |
Jednatel | Yaroslav Moloshnikov |
---|---|
Ve funkci | od 2.8.2005 do 15.11.2006 |
Adresa | , 193232 Sankt Peterburg, ul. Dybenko 21/1, Ruská federace, pobyt v ČR na ads. Třebušín 381, PSČ 411 43 |
Jednatel | Vadim Konkov |
---|---|
Ve funkci | od 20.10.2000 do 2.8.2005 |
Adresa | , trvale bytem ul. Nevskoho 51, 236040 Kaliningrad, Ruská federace, pobyt v ČR: Masarykova 177/225, Ústí nad Labem, PSČ 400 01 |
Jednatel | Marina Chits |
---|---|
Ve funkci | od 23.12.1998 do 20.10.2000 |
Adresa | , trvale bytem : ul. Zagoradnaja 2-7, Gurjevsk, 238300 Rusko pobyt v ČR : Třebušín 381, PSČ 411 43 |
IČO (identifikační číslo): | 25046403 |
---|---|
Jméno: | VITA NOVA s.r.o. v likvidaci |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 23. 12. 1998 |
Celkový počet živností: | 6 |
Aktivních živností: | 3 |
Sídlo: | 63, Modlany 41501 |
---|
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 8. 9. 2010 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 6. 9. 2006 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 23. 12. 1998 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 6. 9. 2006 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 6. 9. 2006 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 23. 12. 1998 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Larisa Moloshnikova |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Yaroslav Moloshnikov |
IČO: | 25046403 |
---|---|
Firma: | VITA NOVA s.r.o. v likvidaci |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Teplice |
Základní územní jednotka: | Modlany |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 23. 12. 1998 |
Sídlo: | 63, Modlany 41501 |
---|
Povrchová úprava a zušlechťování kovů; obrábění |
Výstavba bytových a nebytových budov |
Velkoobchod, kromě motorových vozidel |
Nespecializovaný velkoobchod |
Maloobchod, kromě motorových vozidel |
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách |
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur |
Ostatní sportovní činnosti |
Ostatní zábavní a rekreační činnosti j. n. |