VISTAV s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
VISTAV s.r.o. (28278151) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Hudcova 246/43, 62100 Brno. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 3. 4. 2008 a je stále aktivní. VISTAV s.r.o. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o VISTAV s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro VISTAV s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 3. 4. 2008 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 58194 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 28278151 | |
Jméno: | VISTAV s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 3.4.2008 |
Zapsána dne: | 3.4.2008 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | 100 % | |
Platnost od - do | 3.4.2008 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Hudcova 246/43, Brno 62100, Česká republika | 18.2.2020 |
---|---|---|
Adresa: | Novoměstská 1475/5, Brno 62100, Česká republika | 20.10.2015 - 18.2.2020 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 10.12.2013 |
provádění staveb, jejich změn a odstraňování | 10.12.2013 |
přípravné práce pro stavby | 3.4.2008 |
dokončovací stavební práce | 3.4.2008 |
správa a údržba nemovitostí | 3.4.2008 |
jednatel | Oleksandr Didyk |
---|---|
Ve funkci | od 29.7.2023 |
Adresa | Žilkova 2305/12a, 62100 Brno |
jednatel | Oleksandr Didyk |
---|---|
Ve funkci | od 7.1.2022 do 29.7.2023 |
Adresa | Novoměstská 1475/5, 62100 Brno |
jednatel | Oleksandr Volodymyrovyč Didyk |
---|---|
Ve funkci | od 15.12.2021 do 7.1.2022 |
Adresa | Novoměstská 1475/5, 62100 Brno |
jednatel | Oleksandr Didyk |
---|---|
Ve funkci | od 20.10.2015 do 15.12.2021 |
Adresa | Novoměstská 1475/5, 62100 Brno |
jednatel | Oleksandr Didyk |
---|---|
Ve funkci | od 3.4.2008 do 20.10.2015 |
Adresa | Novoměstská 1475/5, 62100 Brno |
jednatel | Anatoliy Didyk |
---|---|
Ve funkci | od 5.10.2011 do 10.12.2013 |
Adresa | Dobrovolskoho 3/47, 31000 Krasyliv |
jednatel | Valentyn Lavoshchyk |
---|---|
Ve funkci | od 25.5.2012 do 10.12.2013 |
Adresa | 105, 67177 Branišovice |
jednatel | Ivan Faydyuk |
---|---|
Ve funkci | od 25.5.2012 do 10.12.2013 |
Adresa | Špitálka 167/21, 60200 Brno |
jednatel | Viktor Perebiynosyuk |
---|---|
Ve funkci | od 25.5.2012 do 10.12.2013 |
Adresa | Špitálka 167/21, 60200 Brno |
jednatel | Mykola Kalinskyi |
---|---|
Ve funkci | od 25.5.2012 do 10.12.2013 |
Adresa | Špitálka 167/21, 60200 Brno |
IČO (identifikační číslo): | 28278151 |
---|---|
Jméno: | VISTAV s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 3. 4. 2008 |
Celkový počet živností: | 6 |
Aktivních živností: | 3 |
Sídlo: | Hudcova 246/43, Brno 62100 |
---|
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 22. 11. 2013 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 27. 3. 2013 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 3. 4. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 3. 4. 2008 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 3. 4. 2008 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 3. 4. 2008 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Oleksandr Didyk |
---|
IČO: | 28278151 |
---|---|
Firma: | VISTAV s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Brno-město |
Základní územní jednotka: | Brno-Medlánky |
Počet zaměstnanců: | 25 - 49 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 3. 4. 2008 |
Sídlo: | Hudcova 246/43, Brno 62100 |
---|
Povrchová úprava a zušlechťování kovů; obrábění |
Demolice a příprava staveniště |
Příprava staveniště |
Kompletační a dokončovací práce |
Činnosti v oblasti nemovitostí |
Správa nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody |
Ostatní úklidové činnosti |
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel |