VISAČ v.o.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
VISAČ v.o.s. (25408038) je Veřejná obchodní společnost. Sídlí na adrese Šluknovská 314/16, 19000 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 6. 10. 1999 a je stále aktivní. VISAČ v.o.s. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o VISAČ v.o.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro VISAČ v.o.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 6. 10. 1999 |
---|---|---|
Spisová značka: | A 51851 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25408038 | |
Jméno: | VISAČ v.o.s. | |
Právní forma: | Veřejná obchodní společnost | 6.10.1999 |
Zapsána dne: | 6.10.1999 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Šluknovská 314/16, Praha 9 19000, Česká republika | 8.6.2005 |
---|---|---|
Adresa: | V Aleji 457, Chabařovice 40317, Česká republika | 26.5.2004 - 8.6.2005 |
Adresa: | Děčínská 103, Velké Březno 40323, Česká republika | 6.10.1999 - 26.5.2004 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
bourací a výkopové práce na stavbách | 6.10.1999 |
Společník | Mykola Lohyta |
---|---|
Ve funkci | od 26.5.2004 |
Adresa | , trvale bytem Dovhe, Iršavský okr., Zakarpat. obl., Ukrajina bytem v ČR Děčín I., Masarykovo nám. 60, 405 02 |
Společník | Petro Kukuruza |
---|---|
Ve funkci | od 6.10.1999 do 26.5.2004 |
Adresa | , Ternopil, Lesi-Ukrainki II/42, Ukrajina v ČR Velké Březno, Děčínská 103 |
IČO (identifikační číslo): | 25408038 |
---|---|
Jméno: | VISAČ v.o.s. |
Právní forma podnikání: | Veřejná obchodní společnost |
Vznik první živnosti: | 6. 10. 1999 |
Celkový počet živností: | 3 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Šluknovská 314/16, Praha 19000 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 6. 10. 1999 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 6. 10. 1999 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 22. 12. 1999 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Mykola Lohyta |
---|
IČO: | 25408038 |
---|---|
Firma: | VISAČ v.o.s. |
Právní forma: | Veřejná obchodní společnost |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 9 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 6. 10. 1999 |
Sídlo: | Šluknovská 314/16, Praha 19000 |
---|
Demolice a příprava staveniště |