Virtus Logistics Transport s.r.o. v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Virtus Logistics Transport s.r.o. v likvidaci (28357671) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Šumavská 519/35, 60200 Brno. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 21. 8. 2009 a je stále aktivní. Virtus Logistics Transport s.r.o. v likvidaci má čtyři obory činností.
Jako zdroj dat o Virtus Logistics Transport s.r.o. v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Virtus Logistics Transport s.r.o. v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 21. 8. 2009 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 63471 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 28357671 | |
Jméno: | Ranč Podluží s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 21.8.2009 |
Zapsána dne: | 21.8.2009 | |
Krajský soud v Brně rozhodl dne 26.11.2020, č.j. 50 Cm 181/2020-22 o zrušení obchodní korporace s likvidací a jmenoval likvidátora. Usnesení nabylo právní moci dne 2.3.2021. | 6.4.2021 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 21.8.2009 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Šumavská 519/35, Brno 60200, Česká republika | 8.2.2019 |
---|---|---|
Adresa: | Luční 1039, Moravská Nová Ves 69155, Česká republika | 30.6.2015 - 8.2.2019 |
Adresa: | Jana Palacha 121/8, Břeclav 69002, Česká republika | 21.8.2009 - 19.5.2010 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 21.8.2009 |
zemědělská výroba dle zákona č. 252/1997 Sb., v platném znění | 21.8.2009 - 8.2.2019 |
Jednatel | Lucie Kubrická |
---|---|
Ve funkci | od 8.2.2019 |
Adresa | Lidická 700/19, 60200 Brno |
jednatel | Květoslav Adler |
---|---|
Ve funkci | od 30.6.2015 do 8.2.2019 |
Adresa | Masarykova 17, 66462 Hrušovany u Brna |
jednatel | Jaromír Rozsypálek |
---|---|
Ve funkci | od 30.6.2015 do 8.12.2016 |
Adresa | Česká 592/1, 69618 Lužice |
jednatel | Jaromír Rozsypálek |
---|---|
Ve funkci | od 30.6.2015 do 8.12.2016 |
Adresa | Česká 592/1, 69618 Lužice |
jednatel | Květoslav Adler |
---|---|
Ve funkci | od 21.8.2009 do 30.6.2015 |
Adresa | Sušilova 80, 66462 Hrušovany u Brna |
jednatel | Jaromír Rozsypálek |
---|---|
Ve funkci | od 19.5.2010 do 30.6.2015 |
Adresa | Záhumenní 582/64, 69618 Lužice |
jednatel | Jaromír Rozsypálek |
---|---|
Ve funkci | od 3.9.2009 do 19.5.2010 |
Adresa | Naftařů 175/8, 69618 Lužice |
IČO (identifikační číslo): | 28357671 |
---|---|
Jméno: | Virtus Logistics Transport s.r.o. v likvidaci |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 21. 8. 2009 |
Celkový počet živností: | 2 |
Aktivních živností: | 2 |
Sídlo: | Šumavská 519/35, Brno 60200 |
---|
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 15. 2. 2019 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 21. 8. 2009 |
IČO: | 28357671 |
---|---|
Firma: | Virtus Logistics Transport s.r.o. v likvidaci |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Brno-město |
Základní územní jednotka: | Brno-střed |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 21. 8. 2009 |
Sídlo: | Šumavská 519/35, Brno 60200 |
---|
Chov zvířat pro zájmový chov |
Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti |
Pořizování zvukových nahrávek a hudební vydavatelské činnosti |
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost |