Viřivky Praha s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Viřivky Praha s.r.o. (09002006) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Sokolovská 979/209, 19000 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 3. 3. 2020 a je stále aktivní. Viřivky Praha s.r.o. má tři obory činností.
Jako zdroj dat o Viřivky Praha s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Viřivky Praha s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 3. 3. 2020 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 329002 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 09002006 | |
Jméno: | Viřivky Praha s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 3.3.2020 |
Zapsána dne: | 3.3.2020 |
Základní kapitál | 1 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 3.3.2020 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Sokolovská 979/209, Praha 19000, Česká republika | 13.7.2023 |
---|---|---|
Adresa: | Mukařovská 1567/25, Praha 10000, Česká republika | 3.3.2020 - 13.7.2023 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 3.3.2020 |
jendatel | Kristína Eisová |
---|---|
Ve funkci | od 8.10.2021 |
Adresa | Tomanova 1426, 58001 Havlíčkův Brod |
jendatel | Kristína Eisová |
---|---|
Ve funkci | od 16.6.2020 do 8.10.2021 |
Adresa | 66, 35134 Plesná |
Jednatel | Karel Eis |
---|---|
Ve funkci | od 3.3.2020 do 16.6.2020 |
Adresa | 66, 35134 Plesná |
IČO (identifikační číslo): | 09002006 |
---|---|
Jméno: | Viřivky Praha s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 3. 3. 2020 |
Celkový počet živností: | 1 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Mukařovská 1567/25, Praha 10000 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 3. 3. 2020 |
Člen statutárního orgánu: | Kristína Eisová |
---|
IČO: | 09002006 |
---|---|
Firma: | Viřivky Praha s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 9 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 3. 3. 2020 |
Sídlo: | Sokolovská 979/209, Praha 19000 |
---|
Nespecializovaný velkoobchod |
Maloobchod, kromě motorových vozidel |
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost |